Entreprise : SCI JOSEPH LECLERC HARDY - SIREN 321 894 776
Identité
Dénomination
SCI JOSEPH LECLERC HARDY
SIREN (siège)
321 894 776
Date d'immatriculation au RNE
04/02/2000
Début d’activité
25/03/1981
Date de fin de la personne morale
03/02/2080
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Achat, administration, exploitation de tous immeubles bâtis et non bâtis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1400000 EUR
Adresse du siège
2 RTE DE COUTANCES 50180 AGNEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECLERC ANNE-MARIE
Nom d'usage
DESGRANGES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Bois d'Arcy
Nom, Prénom(s)
DESGRANGES ALEXANDRA , DOUCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
DESGRANGES CLARA , CYRILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Versailles
Dénomination
IMMOBILIERE LECLERC DE SONIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Lô
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/03/1981
Siret
32189477600012
Enseigne
LA MANCHE LIBRE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat, administration, exploitation de tous immeubles bâtis et non bâtis
Autres Activités
Achat, administration, exploitation de tous immeubles bâtis et non bâtis
Adresse
2 RTE DE COUTANCES
50180 , AGNEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
32189477600053
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 QUAI JOSEPH LECLERC-HARDY
50000 , SAINT-LO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
32189477600046
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE HAVIN
50000 , SAINT-LO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3236
Date d'ajout
31/07/2001
Description
- MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL : ANCIENNE MENTION : 7 000 000 FRANCS NOUVELLE MENTION : 1 400 000 EUROS Date d'effet : 26/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1837
Date d'ajout
03/12/1993
Description
NOMINATION EN QUALITE DE CO-GERANT POUR UNE DUREE NON LIMITEE DE : MR BENOIT LECLERC, DEMEURANT A SAINT-LO, 20 RUE DU CREUSET. A COMPTER DU 30 OCTOBRE 1993
Numéro d'observation
1028
Date d'ajout
20/08/1990
Description
NOMINATION EN QUALITE DE GERANTE DE MME LECLERC NEE HARDY MARIE, DEMEURANT A SAINT-LO, 18, RUE DU CREUSET EN REMPLACEMENT DE MR JOSEPH LECLERC, DECEDE. A COMPTER DU 26 MAI 1990
Numéro d'observation
473
Date d'ajout
12/04/1990
Description
ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS A : SAINT-LO, 14 QUAI D'AGNEAUX - FIN DE LA LOCATION-GERANCE ET VENTE DU FONDS A LA S.A.R.L. LA MANCHE LIBRE A COMPTER DU 19 AOUT 1989.
Numéro d'observation
475
Date d'ajout
12/04/1990
Description
TRANSFORMATION DE LA S.A.R.L. EN SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - ACTIVITE : ACHAT, ADMINISTRATION, EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS ET NON BATIS - LA SOCIETE SOUS SA NOUVELLE FORME, EST LA CONTINUATION PURE ET SIMPLE DE L'ETRE MORAL EXISTANT SOUS A FORME JURIDIQUE ANTERIEURE - A COMPTER DU 20 AOUT 1989
Numéro d'observation
474
Date d'ajout
12/04/1990
Description
ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS A : AGNEAUX, 2 ROUTE DE COUTANCES - RESILIATION DE LA LOCATION GERANCE ET VENTE DU FONDS A LA S.A.R.L. LA MANCHE LIBRE - R.C.S. SAINT-LO B 301 765 699 74 B 14 A COMPTER DU 19 AOUT 1989.
Numéro d'observation
472
Date d'ajout
12/04/1990
Description
ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS A : SAINT-LO, 63 RUE HAVIN - FIN DE LA LOCATION GERANCE ET VENTE DU FONDS A LA S.A.R.L. LA MANCHE LIBRE A COMPTER DU 19 AOUT 1989.
Numéro d'observation
464
Date d'ajout
10/04/1990
Description
ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A : GRANVILLE, PLACE DU GENERAL DE GAULLE - FIN DE LA LOCATION GERANCE ET VENTE DU FONDS A LA S.A.R.L. LA MANCHE LIBRE A COMPTER DU 19 AOUT 1989
Numéro d'observation
465
Date d'ajout
10/04/1990
Description
ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A : AVRANCHES, 29 RUE DE LA CONSTITUTION - FIN DE LA LOCATION GERANCE ET VENTE DU FONDS A LA S.A.R.L. LA MANCHE LIBRE A COMPTER DU 19 AOUT 1989.
Numéro d'observation
329
Date d'ajout
12/03/1990
Description
ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A : VIRE, 14, RUE AUX FEVRES - FIN DE LA LOCATION GERANCE ET VENTE DU FONDS A LA S.A.R.L. LA MANCHE LIBRE A COMPTER DU 19 AOUT 1989.
Numéro d'observation
327
Date d'ajout
12/03/1990
Description
ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A : VIRE , 14 RUE AUX FEVRES - FONDS DONNE NE LOCATION GERANCE A LA S.A.R.L. STE D'EXPLOITATION DU JOURNAL LA MANCHE LIBRE - PROPRIETE DU JOURNAL "LA MANCHE LIBRE" A COMPTER DU 25 MARS 1981.
Numéro d'observation
330
Date d'ajout
12/03/1990
Description
DEMISSION EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE MR JEAN-LOUIS HIRON - A COMPTER DU 1er JUIN 1985.
Numéro d'observation
150
Date d'ajout
30/01/1990
Description
ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A : COUTANCES, PLACE DU GENERAL DE GAULLE - FIN DE LA LOCATION GERANCE ET VENTE DU FONDS A LA S.A.R.L. LA MANCHE LIBRE. A COMPTER DU 19 AOUT 1989.
Numéro d'observation
152
Date d'ajout
30/01/1990
Description
ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS A : SAINT-LO, 12 QUAI D'AGNEAUX - RESILIATION DE LA LOCATION-GERANCE CONSENTIE A LA S.A.R.L. RADIO MANCHE - R.C.S. SAINT-LO B 325 985 927 - 82 B 43 - ET VENTE DU FONDS A CELLE-CI - A COMPTER DU 19 DECEMBRE 1988.
Numéro d'observation
1457
Date d'ajout
19/12/1989
Description
CREATION D'UN ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS A : SAINT-LO, 14 QUAI D'AGNEAUX - ENSEIGNE : "LA MANCHE LIBRE" A COMPTER DU 25 MARS 1981
Numéro d'observation
1458
Date d'ajout
19/12/1989
Description
ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS A : SAINT-LO, 14 QUAI D'AGNEAUX - FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A LA S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DU JOURNAL "LA MANCHE LIBRE" - R.C.S. B 301 765 699 - 74 B 14 - MODIFIE - A COMPTER DU 25 MARS 1981
Numéro d'observation
1456
Date d'ajout
19/12/1989
Description
CREATION D'UN ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS A : SAINT-LO, 12 QUAI D'AGNEAUX - ENSEIGNE : "RADIO MANCHE" A COMPTER DU 25 MARS 1981
Numéro d'observation
1460
Date d'ajout
19/12/1989
Description
CREATION D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A : GRANVILLE, PLACE DU GENERAL DE GAULLE - FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A LA S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOI- TATION DU JOURNAL LA MANCHE LIBRE - PROPRIETE DU JOURNAL "LA MANCHE LIBRE" A COMPTER DU 1er JANVIER 1987.
Numéro d'observation
1459
Date d'ajout
19/12/1989
Description
ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS A : SAINT-LO, 12 QUAI D'AGNEAUX - FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A LA S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO-MANCHE - R.C.S. SAINT-LO B 325 985 927 - 82 B 43 - MODIFIE A COMPTER DU 1er JANVIER 1986.
Numéro d'observation
1143
Date d'ajout
10/10/1989
Description
CREATION D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A : AVRANCHES, 29 RUE DE LA CONSTITUTION - MISE EN LOCATION GERANCE DE CET ETABLISSEMENT A LA STE D'EXPLOITATION DU JOURNAL LA MANCHE LIBRE A COMPTE DU 01/01/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de Saint-Lô A été rattaché au tribunal de commerce de Coutances par le décret N° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).