Entreprise : SCI LES ORMES - SIREN 321 861 791
Identité
(Entreprise radiée le 08/06/2018)
Dénomination
SCI LES ORMES
SIREN (siège)
321 861 791
Date d'immatriculation au RNE
19/06/1981
Fermeture de l'établissement - 32186179100028
- Date d'effet de la fermeture : 09/02/2018
Fermeture de l'établissement - 32186179100010
- Date d'effet de la fermeture : 23/05/1997
Date de fin de la personne morale
18/06/2031
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7530 EUR
Adresse du siège
1 RTE DE L'HERS 31150 LESPINASSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ADENOT SANDRINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Fontaines-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
COURTOIS DE VICOSE LAURE
Nom d'usage
SCHMIDT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Lasseube-Propre
Nom, Prénom(s)
QUENETTE MARC-ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
QUENETTE MARIE , PAMELA
Nom d'usage
BALANDRAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DEGOY LUCIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
ADENOT CLAIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Fontaines-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
QUENETTE NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
LAVANTURE FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DEGOY DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
QUENETTE HUBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1938
Commune de résidence
Sainte-Foy-lès-Lyon
Nom, Prénom(s)
MONTAMAT CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Gratentour
Nom, Prénom(s)
MONIN SIMONE
Nom d'usage
PAGOT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1935
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/02/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/05/1981
Siret
32186179100028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de terrains sis commune de Saint Alban avenue Léon Jouhaux en vue de la construction d'immeuble à usage industriel et ou commercial et d'habitation complémentaire exploitation par bail -
Adresse
1 RTE 1 Route de l'Hers
31150 , Lespinasse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/05/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/1981
Siret
32186179100010
Code APE
702C
Adresse
RUE DES LACS
31150 , LESPINASSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F09/000212
Date d'ajout
06/01/2009
Description
Suite à l'augmentation du capital social du 17/12/2008 les associés de la société sont : Mme PAGOT Simone - M DEGOY Dominique - M QUENETTE Hubert - M ADENOT Paul - M QUENETTE Jacques - M DEGOY Robert - M LAVANTURE Franck - M MONTAMAT Christian - Mme QUENETTE Viviane - L'indivision de M COURTOISE DE VICOSE Edouard : M COURTOIS DE VICOSE Germaine M COURTOIS DE VICOSE Franck Mme SCHMIDT Laure M COURTOIS DE VICOSE Guy M COURTOIS DE VICOSE Armand - et L'indivision de M QUENETTE Hubert : Mme ZACHARIE Anne-Charlotte Mme FIOLETTA Sophie Mlle QUENETTE Stéphanie M QUENETTE Hubert
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 33 700.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 5 137.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).