Entreprise : SCI LE JANIN - SIREN 321 852 188
Identité
(Entreprise radiée le 22/11/2018)
Dénomination
SCI LE JANIN
SIREN (siège)
321 852 188
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1981
Fermeture de l'établissement - 32185218800028
- Date d'effet de la fermeture : 07/11/2018
Fermeture de l'établissement - 32185218800010
- Date d'effet de la fermeture : 01/05/2015
Date de fin de la personne morale
22/07/2028
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2134.29 EUR
Adresse du siège
32 B RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 42300 ROANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONTHIEURE MAXIME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
FONTHIEURE THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
FONTHIEURE ANNE , GAELLE
Nom d'usage
METZGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Seyssins
Nom, Prénom(s)
FONTHIEURE ARNAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Saint-Gervais
Nom, Prénom(s)
FONTHIEURE ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
La Baule
Nom, Prénom(s)
DURAND MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Commelle-Vernay
Nom, Prénom(s)
FONTHIEURE ALEXANDRA
Nom d'usage
MAILLOCHAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Bourg-Charente
Nom, Prénom(s)
GIRAUD MARIE , VERONIQUE , JEANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Thizy-les-Bourgs
Nom, Prénom(s)
JACQUETON BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Fourneaux
Nom, Prénom(s)
VIAL ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Commelle-Vernay
Nom, Prénom(s)
GIRAUD JEAN , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Saint-Symphorien-de-Lay
Nom, Prénom(s)
GENEVOIS MARIE , HELENE
Nom d'usage
FONTHIEURE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Roanne
Nom, Prénom(s)
JUNET GUY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1939
Commune de résidence
Fourneaux
Nom, Prénom(s)
PIMENTEL LOLA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/2002
Commune de résidence
Bourg-Charente
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/01/1978
Siret
32185218800010
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
22 RUE JULES JANIN
42300 , ROANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/01/1978
Siret
32185218800028
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autre de l'immeuble
Adresse
32 B RUE 32 Bis Rue Jean Jacques Rousseau
42300 , Roanne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4431
Date d'ajout
22/11/2018
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 07/11/2018.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4430
Date d'ajout
22/11/2018
Description
Dissolution à compter du 07/11/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 07/11/2018, liquidateur : Mme FONTHIEURE Marie-Hélene, siège de la liquidation : 32 Bis Rue Jean Jacques Rousseau 42300 Roanne, parution de la publicité légale : L'Essor (Loire - Rhône - Isère) en date du 23/11/2017
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).