Entreprise : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE PAVOT - SIREN 321 797 359
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE PAVOT
SIREN (siège)
321 797 359
Date d'immatriculation au RNE
03/06/1981
Début d’activité
03/06/1981
Dissolution
Date de fin de la personne morale
02/06/2038
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
189616.09 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE LA VICTOIRE 59294 HAUSSY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAVOT EMILE , PASCAL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Solesmes
Nom, Prénom(s)
PAVOT GERARD
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Saint-Python
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/06/1981
Siret
32179735900015
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Autres Activités
Elevage d autres bovins et de buffles,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Adresse
8 RUE DE LA VICTOIRE
59294 , HAUSSY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/07/2022
Description
Dissolution à compter du 31/05/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/05/2022, liquidateur : PAVOT Gérard, siège de la liquidation : 8 Rue de la Victoire 59294 Haussy, parution de la publicité légale : Le Phare Dunkerquois paru le 29/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1763
Date d'ajout
09/11/1998
Description
Départ de MME Brigitte Pavot-Lammertyn, Co-Gerante, à compter du 01.09.98.
Numéro d'observation
1225
Date d'ajout
16/07/1991
Description
Nomination de MME Brigitte Pavot-Lammertyn et M. Émile pavot (fils) en qualité de Co-Gerants, démission de M. Émile pavot (Péré) ; Changement de Deno Mination de la société en Celle de "gaec pavot" et prorogation de la durée de la société de 40 ans - à compter du 31/3/91 - dépôt du 8/7/91.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 243 800.00 FRF nouveau montant : 189 616.09 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).