Entreprise : GIE DU BRADEN - SIREN 321 783 201
Identité
(Entreprise radiée le 24/03/2023)
Dénomination
GIE DU BRADEN
SIREN (siège)
321 783 201
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1981
Fermeture de l'établissement - 32178320100015
- Date d'effet de la fermeture : 25/12/1998
Date de fin de la personne morale
31/05/2061
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GEIE, Groupement européen d'intérêt économique
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
1 AV DU BRADEN 29000 QUIMPER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C CIAL DU BRADEN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABGRALL ANDRE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1931
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
GOUIFFES RONAN
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
PRECHOUX GUY
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
PHILIPPE JEAN-YVES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
ERGUE-GABERIC
Nom, Prénom(s)
MOYOU RAYMOND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
29216 PLOUGONVEN
Nom, Prénom(s)
CASTEL JOSIANE
Nom d'usage
EVENNOU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
BERHOUC RAYMOND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
QUIMPER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/05/1981
Siret
32178320100015
Code APE
748K
Adresse
1 AV DU BRADEN
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C CIAL DU BRADEN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3371
Date d'ajout
24/03/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Quimper le 24/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3148
Date d'ajout
27/06/1991
Description
CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : ANCIEN : MOYOU RAYMOND (RESTE ADMINISTRATEUR) NOUVEAU : PHILIPPE JEAN-YVES (DEJA VICE-PRESIDENT) (PV C.A. DU 05/09/90) - DATE DEPOT : 20/04/91 A COMPTER DU 05/09/90
Numéro d'observation
3148
Date d'ajout
27/06/1991
Description
CHANGEMENT DE MEMBRES : ANCIEN : GOUIFFES RONAN NOUVEAU : BERHOUC RAYMOND (ACTE NOTARIE DU 11/04/89) - DATE DEPOT : 20/04/91 A COMPTER DU 11/04/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).