Entreprise : SCI SAINT CHRISTOPHE - SIREN 321 782 955
Identité
(Entreprise radiée le 03/02/2021)
Dénomination
SCI SAINT CHRISTOPHE
SIREN (siège)
321 782 955
Date d'immatriculation au RNE
21/04/2004
Date de fin de la personne morale
20/04/2021
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524 EUR
Adresse du siège
6 RUE GEORGES TREMET 10800 BUCHERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SABATIER GERARD , ROBERT , DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Pont-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
SABATIER MARIE-JOSE , HENRIETTE
Nom d'usage
JORRY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Buchères
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/01/1971
Siret
32178295500025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 VLA NOVELLO
10000 , TROYES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/01/1971
Siret
32178295500033
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'administration et l'exploitation directe ou indirecte par location ou autrement des immeubles qui pourront appartenir à la société par acquisition, échange ou autrement. L'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente et la location de tous immeubles ainsi que leur mise en valeur et leur exploitation et l'aliénation totale ou partielle desdits immeubles.
Adresse
6 RUE 6 rue Georges Trémet
10800 , Buchères - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1059
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Dissolution à compter du 31/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/10/2020, liquidateur : JORRY né(e) SABATIER Marie-José Henriette, siège de la liquidation : 6 Rue Georges Trémet 10800 Buchères, parution de la publicité légale : La Dépëche de l'Aube en date du 31/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).