Entreprise : MILLAM - SIREN 321 735 011
Identité
Dénomination
MILLAM
SIREN (siège)
321 735 011
Date d'immatriculation au RNE
19/06/1981
Début d’activité
20/03/1981
Date de fin de la personne morale
18/06/2080
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
propriété aménagement exploitation d'un local
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
1 RUE LOUIS HABLOT 08110 CARIGNAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACQUEMIN FRANCOIS , JEAN-MAURICE , ETIENNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Carignan
Nom, Prénom(s)
LAMBERT JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Carignan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/03/1981
Siret
32173501100025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété aménagement exploitation d'un local
Autres Activités
propriété aménagement exploitation d'un local
Adresse
1 RUE LOUIS HABLOT
08110 , CARIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1981
Siret
32173501100017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE HABLOT
08110 , CARIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/06/1981
Description
Observations concernant l'établissement situé rue Louis Hablot 08110 Carignan : EXPLOITATION DIRECTE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/06/1981
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 55 le 21/04/1981 --- Publicité au Journal : LES PETITES AFFICHES MATOT BRAINE --- Pa rution au Journal le 08/04/1981 --- ATH DU 12 MARS 2001 : NOMINATION DE MR FRANCOIS JACQUEMIN EN QUA LITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR GEORGES MILLO T, RETRAITE --- LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITA L DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000.00 FRF NOUVE AU MONTANT : 762.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).