Entreprise : ENTREPRISE LAUNAY ET FILS - SIREN 321 716 706
Identité
Dénomination
ENTREPRISE LAUNAY ET FILS
SIREN (siège)
321 716 706
Date d'immatriculation au RNE
03/05/1981
Début d’activité
01/04/1981
Date de fin de la personne morale
02/05/2080
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Toutes activités en matière de génie civil, travaux publics et Terrassements, produits pétroliers fuel domestique, huiles, graisses, station service et accessoires, transport routiers
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
38874.5 EUR
Adresse du siège
RTE DE FRESNAY 72600 SAINT REMY DU VAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Conjoint collaborateur
Nom, Prénom(s)
HALLIER NATHALIE , MARTHE
Nom d'usage
LAUNAY
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAUNAY DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Saint-Longis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1981
Siret
32171670600015
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes activités en matière de génie civil, travaux publics et Terrassements, produits pétroliers fuel domestique, huiles, graisses, station service et accessoires, transport routiers
Adresse
RTE DE FRESNAY
72600 , SAINT REMY DU VAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mamers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce du Mans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Mans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
120
Date d'ajout
01/02/2005
Description
Transformation de la société TRANSFORMATION DE SA EN SARL. NOMINATION DE M. LAUNAY DIDIER (DIRECTEUR GENERAL) EN QUALITE DE LIQUIDATEUR. DEMISSION DE M. LAUNAY ANDRE EN QUALITE DE P.C.A. ET DE MME LAUNAY JOSIANE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR.FIN DES MANDATS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE M. RIBOT BERNARD ET DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT AE2C Date d'effet : 01/01/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 255 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 874.50 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).