Entreprise : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU SUD OUEST - SIREN 321 568 735
Identité
Dénomination
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU SUD OUEST
SIREN (siège)
321 568 735
Date d'immatriculation au RNE
18/02/1986
Date de fin de la personne morale
17/02/1986
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
838469.59 EUR
Adresse du siège
9 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALLILAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SIPIE MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Nom, Prénom(s)
SOCIETE GENERALE DU VETEMENT (S.G.V.)
Qualité
Administrateur
Dénomination
REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES - R.F.I
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/12/1990
Siret
32156873500054
Nom commercial
C.I.S.O.
Code APE
4601
Origine du fonds
Création
Activité principale
INDUSTRIE SE RATTACHANT AU CAOUTCHOUC SOIT TOUT ARTICLE TOUCHANTA LA PROTECTION DE L'HOMME OU A D'AUTRES USAGES EN CUIR ET PEAUET MATIERE PLASTIQUE.
Adresse
9 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
06/07/2015
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d¿office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
18/12/2007
Description
JUGEMENT DU 13.12.2007. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M M.POUDEROUX
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
2443
Date d'ajout
14/01/2000
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 13.01.2000 NOMMANT M.GUERIN JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
83344
Date d'ajout
21/01/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 19.01.1999 NOMMANT M.RIOULT JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
75418
Date d'ajout
14/10/1986
Description
.JUGEMENT DU 9 JUIN 1986. ARRETE LE PLAN CONFORMEMENT A L'ARTICLE61 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 DANS LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE- 86/0930 - VU L'ARTICLE 66 ET 67 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985,MET FIN A LA MISSION DE ME LAFONT, ES-QUALITE D'ADMINISTRATEUR ET LE NOMME EN TANT QUE COMMISSAIRE CHARGE DE VEILLER A L'EXECUTION DU PLAN, LUI DONNANT LES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR GERER, ADMINISTRER ET METTRE EN OEUVRE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LASOCIETE, AINSI QUE POUR REUNIR LES ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES. MAINTIENT M. PIERREL, EN QUALITE DEREPRESENTANT DES CREANCIERS, 88 RUE ST DENIS 75001 PARIS. MAINTIENT M. HERPEUX EN QUALITE DE JUGE-CRE.
Numéro d'observation
60348
Date d'ajout
06/08/1986
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE JUGEMENT DU 02 04 1986 NO 86/930 CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 21 03 1986 JUGE CRE: M. HERPEUX REPRESENTANT DES CREANCIERS ME PIERREL 88 RUE STDENIS ADMINISTRATEUR ME LAFONT 25 RUE GODOT DE MAUROY. L'ADMINISTRATEUR CI-DESSUS DESIGNE OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI AURA POUR MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR DANS TOUS LES ACTES DE GESTION.
Numéro d'observation
1481
Date d'ajout
15/07/1986
Description
MENTION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 09.06.1986 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE L'ENTRE- PRISE A DESIGNE ME LAFONT EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 09.06.1986
Numéro d'observation
842
Date d'ajout
29/04/1986
Description
MENTION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 02.04.1986 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A OUVERT UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 21.03.1986 ADMINISTRATEUR : LAFONT 25 RUE GODOT DE MAUROY A PARIS REPRESENTANT DES CREANCIERS PIERREL 88 RUE SAINT DENIS A PARIS A COMPTER DU 02.04.1986
Numéro d'observation
24786
Date d'ajout
24/03/1986
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 21/03/1986 AU GREFFE DE PARIS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/04/1981
Description
Historique : REDRESSEMENT JUDICIAIRE : JUGEMENT DU 02.04.86 CESSATION DES PAIEMENTS 21.03.1986 ADMI. MAITRE LAFONT REP. DES CREANCIERS : ME PIERREL JU GEMENT DU 09.06.1986 - ARRETE LE PLAN CONFORMEMENT A L'ARTICLE 61 DE LA LOI 25.01.85 COMMISSAIRE CHA RGE DE VEILLER A L'EXECUTION DU PLAN MAITRE LAFONT
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 762 245.09 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).