Entreprise : STE COOP OSTREICOLE ARMORICAIN - SIREN 321 561 698
Identité
Dénomination
STE COOP OSTREICOLE ARMORICAIN
Sigle
SCOA
SIREN (siège)
321 561 698
Date d'immatriculation au RNE
20/05/1981
Date de fin de la personne morale
19/05/2011
Forme juridique
Société anonyme coopérative (d'intérêt) maritime à conseil d'administration
Capital minimum
1536.69 EUR
Adresse du siège
15 RUE ALEXANDRE JARDIN 56400 AURAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUZER HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
Carnac
Nom, Prénom(s)
DANIEL FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1924
Commune de résidence
La Trinité sur Mer
Nom, Prénom(s)
GUEZEL OLLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Carnac
Nom, Prénom(s)
BROCHARD ANNE-MARIE
Nom d'usage
COCHENNEC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1935
Commune de résidence
La Trinité sur Mer
Nom, Prénom(s)
LUNEAU HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
La Trinité sur Mer
Nom, Prénom(s)
BROCHARD JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1939
Commune de résidence
Carnac
Nom, Prénom(s)
GUILLEVIC JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Sarzeau
Nom, Prénom(s)
BROCHARD GISELE
Nom d'usage
GUEZEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Carnac
Nom, Prénom(s)
BARBEAU MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
Carnac
Nom, Prénom(s)
MAHEO LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1925
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
LE QUELLEC CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1929
Commune de résidence
Auray
Nom, Prénom(s)
MAHEO YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Baden
Nom, Prénom(s)
LE ROUZIC ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1932
Commune de résidence
La Trinité sur Mer
Nom, Prénom(s)
BROCHARD J.P.
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Carnac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/01/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/04/1981
Siret
32156169800010
Code APE
050C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Un groupement ostréicole de production et de commercialisation de naissain et d'huîtres plates "18 mois"
Adresse
15 RUE 15 rue Alexandre Jardin
56400 , Auray - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11904
Date d'ajout
12/10/2019
Description
Radiation du RCS le 12/10/2019 avec effet au 12/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7160
Date d'ajout
04/10/2016
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce) à comper du 04/10/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 080.00 FRF nouveau montant : 1 536.69 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).