Entreprise : SOGEEM - SIREN 321 560 989
Identité
Dénomination
SOGEEM
Sigle
SOGEEM
SIREN (siège)
321 560 989
Date d'immatriculation au RNE
30/04/1981
Début d’activité
01/05/1981
Date de fin de la personne morale
29/04/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
DEPANNAGE ELECTROMENAGER RADIO TV HI-FI
Code APRM
9522ZB - Réparation d'appareils électroménagers
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
37 AV DES PYRENEES 32000 AUCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEZIE ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1932
Commune de résidence
AUCH
Nom, Prénom(s)
LACAVE ALINE
Nom d'usage
BEZIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1932
Commune de résidence
AUCH
Nom, Prénom(s)
AVIANO CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
47 VILLENEUVE SUR LOT
Nom, Prénom(s)
DUTAUT JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1930
Commune de résidence
MIRANDE
Nom, Prénom(s)
GRAS PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
AGEN
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/05/1981
Siret
32156098900014
Origine du fonds
Achat
Activité principale
DEPANNAGE ELECTROMENAGER RADIO TV HI-FI
Code APRM
9522ZB - Réparation d'appareils électroménagers
Adresse
25 AV D'ALSACE
32000 , AUCH
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1809
Date d'ajout
03/08/1995
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 28/07/95 PRONONCANT LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE EN RAISON DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA STE GERSOISE D'ENTREPRISE ELECTRONIQUE ET DE MENAGER A COMPTER DU 28/07/95
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2887
Date d'ajout
10/12/1991
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 06/12/91 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE JUGE COMMISSAIRE MAINTENU : MR PIERRE ROZES MANDATAIRE LIQUIDATEUR DESIGNE : ME JEAN-CLAUDE COUMET 6 RUE GAMBETTA BP 224 32004 AUCH CEDEX A COMPTER DU 06/12/91
Numéro d'observation
2886
Date d'ajout
10/12/1991
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 06/12/91 PRONONCANT L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE JUGE COMMISSAIRE DESIGNE : MR PIERRE ROZES REPRESENTANT DES CREANCIERS NOMME : ME JEAN-CLAUDE COUMET 6 RUE GAMBETTA BP 224 32004 AUCH CEDEX LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS EST FIXEE PROVISOIREMENT AU 26/11/91 A COMPTER DU 06/12/91
Numéro d'observation
2795
Date d'ajout
27/11/1991
Description
MENTION D'OFFICE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DE MR ANDRE BEZIE PDG EN DATE DU 26/11/91 A COMPTER DU 26/11/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PERTE MOITIE CAPITAL A COMPTER DU 29.12.85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
99 1995-07-28 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 1995-07-28 AUCH ME COUMET
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).