Entreprise : SAINT FELIX - SIREN 321 537 532
Identité
Dénomination
SAINT FELIX
SIREN (siège)
321 537 532
Date d'immatriculation au RNE
22/04/1981
Début d’activité
10/04/1981
Date de fin de la personne morale
21/04/2011
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION DE DEUX BATIMENTS SIS A GIGEAN SECTION F N[ 747 EN VUE DE LA LOCAITON OU DE LA TRANSFORMATION
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
CRS DES GENTILHOMMES 34300 AGDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES LES GOELANDS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERRINI DUSOLINA
Nom d'usage
ROUSTAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1926
Commune de résidence
ORSAY
Nom, Prénom(s)
GUERRINI ORTELIO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1934
Commune de résidence
ST ALBAN LEYSSE
Nom, Prénom(s)
GUERRINI ELISEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
ST SATURNIN
Nom, Prénom(s)
GUERRINI OLIVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1928
Commune de résidence
LE CAP D AGDE
Nom, Prénom(s)
GUERRINI MARIUS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
CHAMBERY
Nom, Prénom(s)
GUERRINI GISELE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
GUERRINI YOLANDE
Nom d'usage
LAMBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
LES HOUCHES
Nom, Prénom(s)
GUERRINI JEAN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
SONNAZ
Nom, Prénom(s)
GUERRINI YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
ARGENTEUIL
Nom, Prénom(s)
GUERRINI ETHEL
Nom d'usage
GHNASSIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
ERMONT
Nom, Prénom(s)
GUERRINI DIANA
Nom d'usage
MEREL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1930
Commune de résidence
BOURG ST MAURICE
Nom, Prénom(s)
VILLARD ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1934
Commune de résidence
LE CAP D AGDE
Nom, Prénom(s)
WELLER ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
LUNEL
Nom, Prénom(s)
WELLER RENATA
Nom d'usage
GUEVARA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
ARVEYRES
Dénomination
BACOTEC HOLDING
Qualité
Autre
Commune de résidence
LE CAP D AGDE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/04/1981
Siret
32153753200012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION DE DEUX BATIMENTS SIS A GIGEAN SECTION F N[ 747 EN VUE DE LA LOCAITON OU DE LA TRANSFORMATION
Autres Activités
ACQUISITION DE DEUX BATIMENTS SIS A GIGEAN SECTION F N[ 747 EN VUE DE LA LOCAITON OU DE LA TRANSFORMATION
Adresse
CRS DES GENTILHOMMES
34300 , AGDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES LES GOELANDS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).