Entreprise : SCI ST JACQUES - SIREN 321 522 237
Identité
(Entreprise radiée le 28/02/2019)
Dénomination
SCI ST JACQUES
SIREN (siège)
321 522 237
Date d'immatriculation au RNE
17/04/1981
Fermeture de l'établissement - 32152223700015
- Date d'effet de la fermeture : 18/09/1992
Date de fin de la personne morale
16/04/1988
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
CHE DE FALET PONT DE CRAU 13200 ARLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ISOARD FERNANDE
Nom d'usage
DAUPHIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1917
Commune de résidence
ARLES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/09/1992
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/09/1992
Siret
32152223700015
Code APE
702C
Adresse
CHE DE FALET PONT DE CRAU
13200 , ARLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1893
Date d'ajout
28/02/2019
Description
Radiation du RCS le 28/02/2019 avec effet au 28/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1998
Date d'ajout
25/10/1991
Description
DISSOLUTION DE LA SOCIETE, LA TOTALITE DES PARTS REPRESENTANT LE CAPITAL DE LA SOCIETE EST REUNIE ENTRE LES MAINS D'UNE SEULE PERSONNE, A COMPTER DU 21/12/1990 ; MME DAUPHIN FERNANDE EST NOMMEE LIQUIDATEUR ; LE SIEGE DE LA LIQUIDATION EST FIXE A L'ANCIEN SIEGE SOCIAL (CAMPAGNE LA VENTOURESE, CHEMIN DE FALET 13200 ARLES). PV DEPOT LE 25/10/1991 No 655 - TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT DU MIDI DU 18/01/1991.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).