Entreprise : GAEC LES NOUGERS - SIREN 321 446 221
Identité
Dénomination
GAEC LES NOUGERS
SIREN (siège)
321 446 221
Date d'immatriculation au RNE
02/04/1981
Date de fin de la personne morale
01/04/2009
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
17600 LA CLISSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEAU JEAN-MARIE , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Saint-André-de-Lidon
Nom, Prénom(s)
BABIN YVES , JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Rétaud
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/12/1980
Siret
32144622100012
Origine du fonds
Création
Activité principale
Le groupement procède à l'exploitation des biens dont ses membres ou lui même sont propriétaires, locataires, fermiers et métayers, et qui lui sont apportés en propriété ou en jouissance ou qui sont mis à sa disposition. Acquisition, vente, échange, tous biens fonciers tous matériels, outillages, cheptels, nécessaires à l'exploitation.
Adresse
Les Nougers
17600 , LA CLISSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3715
Date d'ajout
24/04/2024
Description
Radiation d'office du RCS Saintes le 24/04/2024 avec effet au 24/04/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
16/10/2009
Description
: Il a été procédé par le greffier à une mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R.123-125 du code de commerce rédigé dans les termes suivants : "Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve pas à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/10/2009
Description
- Date de cessation d'activité : 16/10/2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).