Entreprise : ETABLISSEMENTS PARINET - SIREN 321 439 002
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS PARINET
SIREN (siège)
321 439 002
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1964
Date de fin de la personne morale
31/07/2063
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RUE MARTHE DUTHEIL 87220 FEYTIAT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU PONTEIX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
MANSOUX BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
PARINET CLAUDETTE
Nom d'usage
BARANIAK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
RILHAC RANCON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/05/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1964
Siret
32143900200015
Enseigne
LE SPECIALISTE DE L'ENTRETIEN DU RADIATEUR ET DE TOUS LES RADIATEURS
Code APE
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication vente et réparation de radiateurs autos
Code APRM
4520AB - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique
Adresse
RUE MARTHE DUTHEIL
87220 , FEYTIAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU PONTEIX
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/05/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/1993
Siret
32143900200031
Code APE
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Réparation et vente de radiateurs automobiles
Adresse
71 AV DU 11 NOVEMBRE 1918
19100 , BRIVE-LA-GAILLARDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1992
Siret
32143900200023
Code APE
502Z
Adresse
RTE DE COURTILLE
23000 , GUERET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
25/01/2024
Description
Ordonnance du 23/01/2024. Remplacement du Juge Commissaire par Monsieur Grégory ROSENBLAT
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
16/03/2020
Description
Par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 13/03/2020 , SELARL URBAIN ASSOCIES, prise en la personne de Maître Philippe URBAIN, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné à compter du 13/03/2020.
Numéro d'observation
647
Date d'ajout
09/06/2009
Description
Suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges en date du 13/05/2009 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 31/05/2009, Juge Commissaire : M, PENOT, Mandataire Liquidateur : Me URBAIN 2 Place Winston Churchill 87000 LIMOGES
Numéro d'observation
2539
Date d'ajout
26/05/2009
Description
Par ordonnance en date du 26 MAI 2009, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LIMOGES a clôturé la mission de Maitre PH.URBAIN en qualité de Mandataire Judiciaire.
Numéro d'observation
2453
Date d'ajout
19/05/2009
Description
JUGEMENT / 13 MAI 2009 / CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 31 MAI 2009 JUGE COMMISSAIRE / MR PENOT MANDATAIRE LIQUIDATEUR / ME URBAIN 2 PLACE WINSTON CHURCHILL LIMOGES
Numéro d'observation
537
Date d'ajout
12/05/2009
Description
Suivant jugmeent du Tribunal de Commerce de Limoges en date du 08/04/2009 il a été prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Date de cessation des paiements : 30/03/2009, Poursuite de l'activité pour une durée de 4 mois, Juge Commissaire : M, PENOT, Mandataire Judiciaire : Me URBAIN 2 Place Winston Churchill 87000 Limoges, Les déclarations de créances sont à déposer auprès du mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la parution au Bodacc du jugement,
Numéro d'observation
1869
Date d'ajout
17/04/2009
Description
JUGEMENT / 8 AVRIL 2009 / OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DATE CESSATION PAIEMENTS / 30 MARS 2009 POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 4 MOIS JUGE COMMISSAIRE / MR PENOT MANDATAIRE JUDICIAIRE / ME URBAIN 2 PLACE WINSTON CHURCHILL LIMOGES
Numéro d'observation
2701
Date d'ajout
03/06/2005
Description
Transformation de la société DE LA SOCIETE DE SA EN SAS ET NOMINATION DE MME BARANIAK CLAUDETTE EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE ET MAINTIEN DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT. MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ANCIENNE DATE : 30/06 NOUVELLE DATE : 30/09 Date d'effet : 20/04/2005
Numéro d'observation
719
Date d'ajout
10/02/2003
Description
(Divers) NOMINATION DE MR SENAMAUD ROLAND (DIRECTEUR GENERAL DELEGUE) EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR PARINET LOUIS Date d'effet : 18/12/2002
Numéro d'observation
190
Date d'ajout
10/01/2002
Description
(Divers) AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE ET CONVERSION EN EUROS ANCIEN CAPITAL : 250 000 FRANCS NOUVEAU CAPITAL : 40 000 EUROS MME PARINET CLAUDETTE ASSURE LES FONCTIONS DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET MR SENAMAUD ROLAND CELLES DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE Date d'effet : 17/12/2001
Numéro d'observation
2325
Date d'ajout
31/05/2000
Description
(Divers) CREATION D'UNE ENSEIGNE "LE SPECIALISTE DE L'ENTRETIEN DU RADIATEUR ET DE TOUS LES RADIATEURS" Date d'effet : 30/05/2000
Numéro d'observation
305
Date d'ajout
18/01/1995
Description
(Divers) NOMINATION DE MR SENAMAUD ROLAND EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL A CPTER DU 31.12.1994 NOMINATION DE MME BARANIAK NEE PARINET CLAUDETTE (QUI RESTE ADMINISTRATEUR) EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MR PARINET LOUIS RENE (QUI RESTE ADMINISTRATEUR A CPTER DU 31.12.1994
Numéro d'observation
1192
Date d'ajout
18/03/1994
Description
(Divers) ACHAT D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A BRIVE 71 AVENUE DU 11 NOVEMBRE A COMPTER DU 31.12.1993
Numéro d'observation
2470
Date d'ajout
24/06/1992
Description
(Divers) OUVERTURE D'UN ETS SECONDAIRE ROUTE DE COURTILLE 23000 GUERET (RC GUERET 92 B 58) A COMPTER DU 01/06/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).