Entreprise : SOC CONSEIL GESTION EN PATRIMO - SIREN 321 437 766
Identité
Dénomination
SOC CONSEIL GESTION EN PATRIMO
SIREN (siège)
321 437 766
Date d'immatriculation au RNE
23/04/1981
Date de fin de la personne morale
22/04/2080
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
15 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOSMAN JULES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1932
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOURDALE LUC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Saint Germain en Laye
Nom, Prénom(s)
DELCOIURT YVES , ANDRE , JEAN , MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1940
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
POISSON ANNIE , CLAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Montrouge
Nom, Prénom(s)
VANDON EVELYNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/12/1981
Siret
32143776600025
Code APE
5812
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACHAT VENTE EXPORTATION IMPORTATION STOCKAGE COURTAGE COMMERCE DE BIJOUX PIERRES PRECIEUSES ET METAUX PRECIEUX -
Adresse
15 RUE DE LA PAIX
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
20/12/2006
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 04/12/2006 MET FIN AUX FONCTIONS DE SYNDIC DE LA SCP MIZON-THOUX 60 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS ET DESIGNE EN SON REMPLACEMENT ME THOUX
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3903
Date d'ajout
26/06/2002
Description
JUGEMENT EN DATE DU 30 MAI 2002 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARISMET FIN AUX FONCTIONS DE MAITRE MIZON COMME SYNDIC ET DESIGNE EN SON REMPLACEMENT LA SCP MIZON-THOUX 60 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
13004
Date d'ajout
24/02/1998
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 05 01 1998 NOMMANT MR BLOCH JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
16231
Date d'ajout
20/02/1986
Description
.LIQUIDATION DE BIENS 85 L 4020 - JUGEMENT DECLARATIF DU 23 DECEMBRE 1985 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 12 DECEMBRE 1985 ME MIZON SYNDIC -
Numéro d'observation
89140
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 12 DECEMBRE 1985 AU GREFFE DE PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).