Entreprise : CUMA DES 3 CHEMINS - SIREN 321 421 398
Identité
(Entreprise radiée le 26/11/2020)
Dénomination
CUMA DES 3 CHEMINS
SIREN (siège)
321 421 398
Date d'immatriculation au RNE
22/04/1981
Fermeture de l'établissement - 32142139800017
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2020
Date de fin de la personne morale
21/04/2099
Date de clôture
31/10
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital minimum
2166.3 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Salle Et Chapelle Aubry
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURANT GUILLAUME
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Beaupréau-en-Mauges
Nom, Prénom(s)
BREHERET ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
VERON MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
FOULONNEAU SYLVAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/02/1981
Siret
32142139800017
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestations de services de matériel agricole
Adresse
MAIRIE
49110 , MONTREVAULT-SUR-EVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Salle Et Chapelle Aubry
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19791
Date d'ajout
26/11/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/01/2020
Description
Dissolution à compter du 31/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/10/2019, liquidateur : COURANT GUILLAUME, siège de la liquidation : la Guillonniere La Salle et Chapelle Aubry 49110 Montrevault-sur-Èvre, parution de la publicité légale : L'Anjou Agricole en date du 10/01/2020
Numéro d'observation
2963
Date d'ajout
25/03/2008
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 14/01/2008 Nouvelle : 31/10 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/01/2008 : Partant : VERON Marcel, TRÉSORIER Partant : CHEVALIER René, PRÉSIDENT Nouveau : BOUTILLIER Jacky, PRÉSIDENT Nouveau : VERON Michel, TRÉSORIER
Numéro d'observation
2962
Date d'ajout
25/03/2008
Description
Prorogation de durée de la personne morale à compter du 14/12/2000 de 99 ans à compter du 21.04.2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 14 210.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 166.30 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).