Entreprise : SCI LES FONTANELLES - SIREN 321 390 080
Identité
(Entreprise radiée le 23/04/2024)
Dénomination
SCI LES FONTANELLES
SIREN (siège)
321 390 080
Date d'immatriculation au RNE
04/05/1981
Date de fin de la personne morale
03/05/2077
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
707.97 EUR
Adresse du siège
36 RUE MARC DELBREIL 24200 SARLAT-LA-CANEDA FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANTELAUBE BRUNO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
BINET PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Sarlat-la-Canéda
Nom, Prénom(s)
AUBARBIER GENEVIEVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Sarlat-la-Canéda
Nom, Prénom(s)
MARCHELLI JEAN-PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Corme-Écluse
Nom, Prénom(s)
CANTELAUBE CAROLINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Saint-Macaire
Nom, Prénom(s)
NOEL PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Lège-Cap-Ferret
Nom, Prénom(s)
CANTELAUBE DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Saint-Cybranet
Nom, Prénom(s)
GARNIER PASCAL , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Lacanau
Nom, Prénom(s)
AUBARBIER BERTRAND , SERGE , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Sarlat-la-Canéda
Nom, Prénom(s)
AUBARBIER ISABELLE , CLAIRE , LUCIE
Nom d'usage
GUGLIELMINI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Le Bugue
Nom, Prénom(s)
CANTELAUBE VIRGINIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
DAVID CLAIRE , ANDREE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
CANTELAUBE SYBILE
Nom d'usage
BERMEJO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Ahetze
Nom, Prénom(s)
CANTELAUBE GISELE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
La Teste-de-Buch
Nom, Prénom(s)
AUBARBIER JEAN-LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Sarlat-la-Canéda
Nom, Prénom(s)
DAVID MARC , NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Fronton
Nom, Prénom(s)
AUBARBIER JEAN-FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
Nepean, ON
Nom, Prénom(s)
AUBARBIER DOMINIQUE , CLAIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
MARCHELLI COLETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Seignosse
Nom, Prénom(s)
CANTELAUBE LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Saint-André
Nom, Prénom(s)
CANTELAUBE JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1934
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1977
Siret
32139008000018
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE PONTET
24200 , SARLAT-LA-CANEDA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/12/1977
Siret
32139008000026
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, construction de tous biens immobiliers, propriété, gestion et exploitation par bail, location ou autrement, la vente éventuelle desdits immeubles
Adresse
36 RUE MARC DELBREIL
24200 , SARLAT-LA-CANEDA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2645
Date d'ajout
22/04/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 19/04/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/09/2023
Description
Dissolution à compter du 20/09/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/09/2023, siège de la liquidation : 36 RUE Marc Delbreil 24200 Sarlat-la-Canéda, parution de la publicité légale : La Vie Economique paru le 21/09/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Bergerac
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).