Entreprise : FLEURS DES CHAMPS - SIREN 321 389 413
Identité
Dénomination
FLEURS DES CHAMPS
SIREN (siège)
321 389 413
Date d'immatriculation au RNE
16/01/1989
Date de fin de la personne morale
15/01/2032
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
14482.66 EUR
Adresse du siège
29 AV JEAN JAURES 13800 ISTRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET 29 BIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAINAUD BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/10/1988
Siret
32138941300030
Code APE
4776Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
Adresse
29 AV JEAN JAURES
13800 , ISTRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET 29 BIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1992
Siret
32138941300048
Code APE
524X
Adresse
CENTRE COMMERCIAL COGNETS
13800 , ISTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2006
Siret
32138941300055
Code APE
4776Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de fleurs, plantes, graines, arbres, arbustes, produits phytosanitaires, création et entretien de parc et jardins, bureau d'étude paysagiste
Adresse
6 ALL 6 allée Jean Jaures
13800 , Istres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
784
Date d'ajout
24/01/2018
Description
Radiation du RCS le 24/01/2018 avec effet au 24/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5258
Date d'ajout
24/10/2008
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 31/07/2008
Numéro d'observation
3466
Date d'ajout
26/08/1997
Description
29 Cours Jean Jaures 13800 Istres Fin de la location gérance consentie a mme Duranton Josette fonds repris par la propriétaire à compter du 01/04/95
Numéro d'observation
2399
Date d'ajout
06/06/1997
Description
Centre commercial les Cognets 13800 Istres Fin de la location gérance consentie a mme Duranton Josette à compter du 31/03/97 reprisé du fonds par le propriétaire à compter du 01/04/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 95 000.00 FRF nouveau montant : 14 482.66 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).