Entreprise : GROUPEMENT FORESTIER TROIS FONTAINES - SIREN 321 373 532
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER TROIS FONTAINES
SIREN (siège)
321 373 532
Date d'immatriculation au RNE
04/05/1981
Début d’activité
04/05/1981
Date de fin de la personne morale
03/05/2071
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activité principale
la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion des massifs forestiers
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Capital social
64089.57 EUR
Adresse du siège
16 PL D ARMES 24170 PAYS DE BELVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUDIBERT CHRISTOPHE , SIMON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Coux et Bigaroque-Mouzens
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/05/1981
Siret
32137353200035
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion des massifs forestiers
Autres Activités
la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion des massifs forestiers
Adresse
16 PL D ARMES
24170 , PAYS DE BELVES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Belvès
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
32137353200027
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Services de soutien à l'exploitation forestière
Adresse
24480 , LE BUISSON-DE-CADOUIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/03/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1981
Siret
32137353200019
Code APE
020D
Adresse
15 AV PAUL CRAMPEL
24170 , PAYS DE BELVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3812
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Bergerac
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/05/1981
Description
Historique : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES DE CONSTITUTION : L'ESSOR SARLADAIS DU 23.01.1981 - A COMPTER DU 04.03.2002 : ANCIEN GERANT : MR CARCENAC MICHEL NOUVEAU GERANT : MR AUDIBERT CHRISTOPHE TRANSFERT SIEGE ET ETS PRINCIPAL DE : 15 AVENUE PAUL CRAMPEL 24170 BELVES A 16 PLACE D'ARMES 24170 BELVES
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n[ 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).