Entreprise : TECHNICO-SERVICE MOISE - SIREN 321 302 416
Identité
Dénomination
TECHNICO-SERVICE MOISE
SIREN (siège)
321 302 416
Date d'immatriculation au RNE
24/03/1981
Date de fin de la personne morale
23/03/2080
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LES FERRES 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBRY CHANTAL , NICOLE
Nom d'usage
MOISE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Saint-Ciers-sur-Gironde
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/10/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/02/1981
Siret
32130241600011
Code APE
4754Z - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Code APRM
9522ZB - Réparation d'appareils électroménagers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
APPAREILS DE TELEVISION, RADIO, ELECTRO MENAGER, VENTE, REPRISE ET DEPANNAGE, ET TOUTES OPERATIONS CONNEXES D'ELECTRICITE.
Code APRM
9522ZB - Réparation d'appareils électroménagers
Code APRM
9522ZB - Réparation d'appareils électroménagers
Adresse
LES FERRES
33820 , SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
06/10/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 04/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
06/10/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/04/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE a prononcé, en date du 19/04/2021, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2021.32, date de cessation des paiements le 01/04/2021, et a désigné Monsieur Eric DEWAELE : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Jérôme BESIERS, liquidateur SELARL EKIP', prise en la personne de Maître Christophe MANDON, 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 BORDEAUX CEDEX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Blaye a été ratta chée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribun al de Commerce de Libourne par le décret n° 2008-1 46 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/03/1981
Description
Historique : JOURNAL DE CONSTITUTION : COURRIER FR ANCAIS DE LA GIRONDE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/03/1981
Description
Observations concernant l'établissement situé "Les Ferrés" 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde : ENSEIGNE : TECHNICO SERVICE MOISE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).