Entreprise : ETABLISSEMENTS DUJON - SIREN 321 254 740
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS DUJON
SIREN (siège)
321 254 740
Date d'immatriculation au RNE
18/04/1981
Date de fin de la personne morale
17/04/2031
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
1 AV DE GENEVE 89600 SAINT-FLORENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUJON JEAN-PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Saint-Florentin
Nom, Prénom(s)
DUJON ALAIN , GILBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Héry
Nom, Prénom(s)
DUJON GASTON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1933
Commune de résidence
Saint-Florentin
Nom, Prénom(s)
PAUPERT JEAN-LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Avallon
Dénomination
AUDIT PARTENAIRE CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Auxerre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/07/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
32125474000012
Code APE
4519Z - Commerce d'autres véhicules automobiles
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente, réparation poids lourds, véhicules légers et tous véhicules en général ; vente de pièces détachées, accessoires et pneumatiques pour auto- mobiles et véhicules utilitaires ; vente de carbu- rants, lubrifiants, graisses et tous produits pétroliers en général; carrosserie : construction et réparation; location de tous véhicules industriels et utilitaires; transports.
Adresse
1 AV DE GENEVE
89600 , SAINT-FLORENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/09/1984
Siret
32125474000020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LA PLAINE DES ISLES
89000 , AUXERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
22/07/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de SENS en date du 22-07-2014 arrêtant le plan de cession partielle de la société : SA ETS DUJON au profit de la SAS SELVI LORIN AUXERRE TROYES (RCS ORLEANS 522 774 728) Les Stations RN7 45210 FONTENAY SUR LOING en ce que ladite cession partielle ne concerne que l'activité "CONCESSION IVECO" sise Plaine des Isles 89000 Auxerre. La date d'entrée en jouissance a été fixée au 25/07/2014 à 00H00. Ce jugement autorise le maintien de l'activité jusqu'au 24-07-2014 à 00H00 et met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire à cette date. Ledit jugement a designé comme tenu d'exécuter le plan de cession : la SELAS SEGARD CARBONI .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
22/07/2014
Description
Cessation d'activité : 22-07-2014.
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
15/07/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de SENS en date du 15-07-2014 arrêtant le plan de cession partielle de la société : ETS DUJON en ce que ladite cession partielle ne concerne que l'activité "garage", au profit de Monsieur Hervé PARMENTIER avec faculté de substitution au profit de toute personne morale dont Monsieur Hervé PARMENTIER demeure garant des engagements Ledit jugement a designé comme tenu d'exécuter le plan de cession : la SELAS SEGARD CARBONI 24, Rue d'Egleny 89000 Auxerre Date d'effet de la cession partielle : 16-07-2014 .
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
15/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SENS en date du 15-07-2014 prononçant la liquidation judiciaire après cession. désigne liquidateur Maître Bernard DELIBES 12, Bd Davout 89000 Auxerre et maintient la SELAS SEGARD CARBONI, Administrateur judiciaire. autorise le maintien de l'activité jusqu'au 22-07-2014
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
27/05/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Sens en date du 27-05-2014 , convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, maintient Monsieur DEJUST Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur BERTHAT, ne fixe pas de date de cessation des paiements (L.622-10-3 Code de Commerce) Administrateurla SELAS SEGARD CARBONI 16 Rue de l'Horloge 89000 Auxerreavec pour mission : d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion, Me Bernard DELIBES 12 Bd Davout 89000 Auxerre reste nommé en tant que Mandataire judiciaire
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
26/11/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SENS en date du 26-11-2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois , soit jusqu'au 15-07-2014
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
16/09/2013
Description
ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 02/09/2013, RECEPTIONNÉE AU GREFFE LE 16/09/2013, DESIGNANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS POUR SUIVRE LE DOSSIER.
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
16/09/2013
Description
ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE ORDONNANT LA TRANSMISSION A LA JURIDICTION DE SENS DES PIECES RECEPTIONNEES APRES LE 19/07/2013.
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
12/09/2013
Description
ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE DU 12/09/2013 ORDONNANT LE MAINTIEN AU ROLE DU DOSSIER DANS L'ATTENTE DE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
19/07/2013
Description
ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE DU 19/07/2013 ORDONNANT LA TRANSMISSION DU DOSSIER A LA COUR D'APPEL DE PARIS EN VUE DE LA DESIGNATION D'UNE AUTRE JURIDICTION POUR SUIVRE LE DOSSIER, MONSIEUR ALAIN DUJON ETANT UN ANCIEN MAGISTRAT PRES CE TRIBUNAL.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
15/07/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de AUXERRE a prononcé en date du 15-07-2013 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2013/92 CIP 3468 et a désigné juge commissaire : Madame Carole PICHON, juge commissaire suppléant : Monsieur Jean QUERON, administrateur : la SELAS SEGARD CARBONI 16 RUE DE L'HORLOGE 89000 AUXERRE,, avec pour mission : d'assister le débiteur dans ses actes de gestion,, mandataire judiciaire : Maître Bernard DELIBES 12 boulevard Davout 89000 AUXERRE, et a ouvert une période d'observation expirant le 15-01-2014, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
04/04/2013
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 26-02-2013
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
18/04/1981
Description
Observations concernant l'établissement situé rout e de Genève 89600 Saint-Florentin : *** A compter du 01.06.10 mise en location gérance d'une partie du fonds sis Route de Genève 89600 Saint Florentin en ce qui concerne: l'achat vente réparation SAV de VI, VUL et pièces détachées de marque IVECO; pa r contrat du 07.09.10 au profit de la SAS SELVI LO RIN AUXERRE TROYES RCS ORLEANS 522774728; pour une durée du 01.06.10 au 30.09.10, renouvellable par tacite reconduction. Etant précisé que le locatair e gérant transfert l'activité louée juqu'alors exp loitée à Saint Florentin, à Plaine des Isles 89000 AUXERRE à compter du 01.06.10. Fonds reçu en loca tion gérance de DUJON Gaston, dt à ST FLORENTIN (8 9).Nté Fse. RCS AUXERRE (77 A 32) pour deux ans à compter du 01.01.1981;renouvelable ensuite annuell ement par tacite reconduction. ** A compter du 1.1 0.1995 fin de la location gérance et achat du fond s au prix de 480 000 F. Prédécesseur : DUJON Gasto n (RC 72A172) J.A.L. : L'Yonne Républicaine du 25. 10.1995 Oppositions : Au siège de la Société
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/04/1981
Description
Historique : Publicité : L'Yonne Républicaine
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).