Entreprise : GAEC DE LA NOE RECAN - SIREN 321 201 204
Identité
Dénomination
GAEC DE LA NOE RECAN
SIREN (siège)
321 201 204
Date d'immatriculation au RNE
31/07/1981
Début d’activité
01/02/1979
Date de fin de la personne morale
30/07/2044
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
POLYCULTURE ET ELEVAGE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
55200 EUR
Adresse du siège
LA NOE RECAN 22960 PLEDRAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RUELLAN OLIVIER , BERNARD , JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
PLEDRAN
Nom, Prénom(s)
TOQUET JEAN , MICHEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
PLEDRAN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1979
Siret
32120120400021
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
POLYCULTURE ET ELEVAGE
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA NOE RECAN
22960 , PLEDRAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLEDRAN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2364
Date d'ajout
18/05/2006
Description
NOMINATION DE MR RUELLAN OLIVIER EN QUALITE DE CO-GERANT - AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 13 050 EUROS A 55 200 EUROS - Date d'effet : 30/03/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
107
Date d'ajout
10/01/2006
Description
PROROGATION DE LA DUREE DU GROUPEMENT DE 30 ANS POUR LA PORTER DE 35 A 65 ANS. FIN DES FONCTIONS DE MME THERESE GUINARD EN QUALITE DE GERANTE. Date d'effet : 31/08/2005
Numéro d'observation
883
Date d'ajout
04/03/2002
Description
NOMINATION DE MME THERESE GUINARD EPOUSE TOQUET EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MR TOQUET JEAN BAPTISTE PARTANT (RETRAITE). REDUCTION DU CAPITAL PORTE DE 87 000 FRS A 85 602.39 FRS CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS SOIT 13 050 EUROS Date d'effet : 31/12/2001
Numéro d'observation
490
Date d'ajout
15/02/1999
Description
NOMINATION DE MR TOQUET JEAN MICHEL EN QUALITE DE GERANT AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 87 000 FRS RETRAIT DE MME GUINARD MARIE-THERESE EN QUALITE DE GERANTE TRANSFORMATION DE L'EARL EN GROUPEMENT AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (GAEC) QUI PREND LA DENOMINATION DE GAEC DE LA NOE RECAN A COMPTER DU :01/01/99
Numéro d'observation
659
Date d'ajout
27/02/1989
Description
PROROGATION DE DUREE DE 5 ANS - AUGMENTATION DU CAPITAL:PORTE DE 85.000 A 86.000 -TRANSFORMATION DU GAEC EN E.A.R.L - QUI PREND LA DENOMINATION :EARL TOQUET GUINARD - NOUVEAU CO-GERANT :GUINARD EPOUSE TOQUET THERESE A CPTE DU 01.01.1989. A COMPTER DU 01/01/89
Numéro d'observation
1462
Date d'ajout
17/06/1988
Description
RETRAIT D'UN ASSOCIE MR TOQUET ALPHONSE. REDUCTION DE CAPITAL A 85.000FRS. TRANSFERT DU SIEGE ET ETABLISSEMENT DE LA VILLE HELLIO PLEDRAN A LA NOE RECAM PLEDRAN A COMPTER DU 31/01/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 87 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 13 263.06 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).