Entreprise : EDITH GIRARD OLIVIER GIRARD ARCHITECTES - SIREN 321 165 383
Identité
Dénomination
EDITH GIRARD OLIVIER GIRARD ARCHITECTES
SIREN (siège)
321 165 383
Date d'immatriculation au RNE
31/01/2008
Début d’activité
04/11/1980
Date de fin de la personne morale
30/01/2010
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE ET D'URBANISTE
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
104 AV DE LA RESISTANCE 93100 MONTREUIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GASTINE EDITH
Nom d'usage
GIRARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Le Pré Saint-Gervais
Nom, Prénom(s)
GIRARD OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Le Pré Saint-Gervais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/11/1980
Siret
32116538300043
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE ET D'URBANISTE
Adresse
104 AV DE LA RESISTANCE
93100 , MONTREUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/1980
Siret
32116538300019
Code APE
742A
Adresse
41 B QUAI DE LA LOIRE
75019 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/06/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1994
Siret
32116538300027
Code APE
742A
Adresse
23 PAS DE LA MAIN D'OR
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/06/2004
Siret
32116538300035
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
60 RUE DES VIGNOLES
75020 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13931
Date d'ajout
31/12/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31/12/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Danguy Marie . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3557
Date d'ajout
13/01/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny sous le N° de PC 2017J00033 prononce en date du 13/01/2017 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 26/11/2016 et a désigné Liquidateur Me Danguy Marie 2 Bis Rue de Lorraine 93000 Bobigny . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
61026
Date d'ajout
20/07/2016
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (Mention d'office : article R.123-124 al.1 4° du code de commerce)
Numéro d'observation
90791
Date d'ajout
11/02/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 11/02/2014 , arrêtant le plan de redressement, désigne M.Olivier GIRARD et Mme Edith GASTINE EPOUSE GIRARD comme tenu d'exécuter le plan , durée du plan 5 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan SCP Patrice Brignier 18 Rue de Lorraine BP 43 93002 Bobigny Cedex , maintient mandataire judiciaire Me Marie Danguy 2 Bis Rue de Lorraine 93000 BOBIGNY , maintient administrateur Patrice Brignier 18 Rue de Lorraine BP 43 93002 BOBIGNY CEDEX
Numéro d'observation
90105
Date d'ajout
07/02/2014
Description
Le dirigeant n'habite pas à l'adresse indiquée
Numéro d'observation
55655
Date d'ajout
02/07/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 02/07/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 29/07/2013
Numéro d'observation
44770
Date d'ajout
16/04/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 16/04/2013 , convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire , Juge Commissaire Mme Grosman A. , Juge Commissaire suppléant Mme Lefebvre-Loison H. , Administrateur SCP Patrice Brignier 18 Rue de Lorraine BP 43 93002 Bobigny Cedex avec pour mission de : assister le débiteur pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux , Mandataire judiciaire Me Danguy Marie 2 Bis Rue de Lorraine 93000 Bobigny , prolonge la période d'observation jusqu'au 29/07/2013 , date de cessation des paiements le 31/01/2013 .
Numéro d'observation
29226
Date d'ajout
29/01/2013
Description
Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé en date du 29/01/2013 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sous le numéro 2013J00110 , Juge Commissaire Mme Grosman A. , Juge Commissaire suppléant Mme Lefebvre-Loison H. , Administrateur SCP Patrice Brignier 18 Rue de Lorraine BP 43 93002 Bobigny Cedex avec pour mission de : surveiller la gestion de l'entreprise. , Mandataire judiciaire Me Danguy Marie 2 Bis Rue de Lorraine 93000 Bobigny et a ouvert une période d'observation expirant le 29/07/2013 . Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
5422
Date d'ajout
31/01/2008
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet au 01/11/2007
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
81617
Date d'ajout
13/01/1999
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29/10/1998
Numéro d'observation
21636
Date d'ajout
13/02/1997
Description
Cette société déjà constituée sous la forme CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES SE TRANSFORME EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A COMPTER DU 31/12/1996 RADIATION DU 14/02/1997 Se transforme en A compter du
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).