Entreprise : AUTOMOBILE REOLAISE - SIREN 321 153 074
Identité
Dénomination
AUTOMOBILE REOLAISE
Sigle
H.E.C.
SIREN (siège)
321 153 074
Date d'immatriculation au RNE
03/03/1981
Date de fin de la personne morale
09/08/2083
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
71803.49 EUR
Adresse du siège
AV GABRIEL CHAIGNE 33190 LA REOLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUDET JACQUELINE HELENE ROERTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
BARCELONE DU GERS
Nom, Prénom(s)
BOUDET JEAN OSCAR NARCISSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1934
Commune de résidence
Biscarrosse
Nom, Prénom(s)
BOUDET MARC MICHEL DANIEL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
BARCELONE DU GERS
Nom, Prénom(s)
LASSUS GEORGES BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1928
Commune de résidence
Le Bouscat
Nom, Prénom(s)
RODEAU LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1929
Commune de résidence
Mérignac
Nom, Prénom(s)
BOUDET MARC , MICHEL , DANIEL
Nom d'usage
BOUDET
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
BARCELONNE DU GERS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1981
Siret
32115307400026
Code APE
501Z
Code APRM
4520AB - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique
Adresse
AV GABRIEL CHAIGNE
33190 , LA REOLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22042
Date d'ajout
09/09/2002
Description
CLOTURE POUR INSUFFISANCE D ACTIF A VOMPTER DU 28-08-2002 A L ENCONTRE DE MME SMAITH JACQUELINE ADMIN ISTRATEUR DE LA SOCIETE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8535
Date d'ajout
21/03/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 06/03/2002 a prononcé la clôture de la procédure pour Inssuffisance d'actif de monsieur Boudet marc en qualité de gérant. Nom du juge commissaire : monsieur picot Jean-marie. Nom du liquidateur : Scp rêne et Laurent Mayon 54 cours georges Clemenceau 33000 Bordeaux
Numéro d'observation
10114
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
56644
Date d'ajout
14/11/1997
Description
Le tribunal de commerce de Bordeaux A prononcé, en date du 12-11-1997 , l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'égard de Mme Smaith Jacqueline Administreur de la Ste automobile Reolaise , en application de l'article 624-4 du code de commerce, a désigné juge commissaire Mr Savatier Luc , liquidateur Scp Mayon a Bordeaux date de cessation des paiements au 12-11-1997
Numéro d'observation
56650
Date d'ajout
14/11/1997
Description
Le tribunal de commerce de Bordeaux A prononcé, en date du 12-11-1997 , l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'égard de Mr boudât marc Pdg de la Ste automobile Reolaises , en application de l'article 624-4 du code de commerce, a désigné juge commissaire Mr Savatier , liquidateur Scp Mayon a Bordeaux date des cessation des paiements au 12-11-1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/12/1993
Description
Par jugement du 07-12-1993, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le Pla de redressement par cession et a nommé me Sautarel en qualité de commissaire à l'exécution dudit plan
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/07/1993
Description
Ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire. Jugement du 20-07-1993 , Cessation des paiements en date du 08-07-1993, Juge cré Mr jacques Visconti, président du tribunal, en qualité de juge commissaire, Représentant des créanciers Scp Mayon, 39, Crs Georges Clemenceau 33000 Bordeaux Administrateur Sautarel, 34, rue de Macau Bordeaux 33000 L'administrateur ci-dessus désigne outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/08/1992
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital - assemblée générale du : 28-09-1990
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
B2 1997-11-12 PRONONCIATION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE GREFFE T.C DE BORDEAUX GREFFE T.C DE BORDEAUX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).