Entreprise : SCEA DE SENARMONT - SIREN 321 138 323
Identité
Dénomination
SCEA DE SENARMONT
SIREN (siège)
321 138 323
Date d'immatriculation au RNE
05/03/1981
Début d’activité
01/01/1981
Date de fin de la personne morale
04/03/2061
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
exploitation de biens agricoles mis a sa disposition par les associes acquis ou pris a bail par elle-meme, la mise en oeuvre des produits de l'exploitation, participation dans tout groupement, cooperative societe ayant un objet agricole
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
99091.86 EUR
Adresse du siège
9 RUE DU CHATEAU D’EAU 28300 BAILLEAU-L'EVEQUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SENARMONT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORIN GUILLAUME , JEAN , LEON
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Bailleau-l'Évêque
Nom, Prénom(s)
MORIN PATRICK
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Bailleau-l'Évêque
Dénomination
SCP GM
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Bailleau-l'Évêque
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
32113832300019
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation de biens agricoles mis a sa disposition par les associes acquis ou pris a bail par elle-meme, la mise en oeuvre des produits de l'exploitation, participation dans tout groupement, cooperative societe ayant un objet agricole
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
9 RUE DU CHATEAU D’EAU
28300 , BAILLEAU-L'EVEQUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SENARMONT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2176
Date d'ajout
23/06/1993
Description
REGULARISATION DE GERANCE AU 02.11.1987 - NOMINATION DE MADAME MORIN NEE FALLOU ODETTE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR FALLOU LEON , DEMISSIONNAIRE AU 02.11.1987 DEMISSION DE MADAME MORIN ODETTE NEE FALLOU DE SES FONCTIONS DE GERANT AU 30.04.1993- A LA MEME DATE TRANSFORMATION DE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE EN E.A.R.L.- CHANGEMENT DE DENOMINATUIN QUI DEVIENT : "E.A.R.L. DE SENARMONT" - MONSIEUR PATRICK MORIN RESTE SEUL GERANT
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).