Entreprise : COMPA AGRO-INDUSTRIELLE GUYANAISE - SIREN 321 114 035
Identité
Dénomination
COMPA AGRO-INDUSTRIELLE GUYANAISE
Sigle
CAIG
SIREN (siège)
321 114 035
Date d'immatriculation au RNE
06/09/1982
Date de fin de la personne morale
05/09/2032
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
468780.73 EUR
Adresse du siège
5 B RUE DU LOUVRE 75001 PARIS 1 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUCAULT JEAN-PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOURDILLON ALBERT , MARIE , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1929
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
CHATEL GILBERT , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1927
Commune de résidence
Saint-Paul
Nom, Prénom(s)
BOURDILLON JEAN-PIERRE , MICHEL , DENIS , MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1936
Commune de résidence
Fort-De-France
Dénomination
GUERARD DELBOR VALLAS ET CIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1982
Siret
32111403500025
Nom commercial
CAIG
Code APE
513T
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXPLOITATION, INDUSTRIALISATION (CONSERVE), COMMERCE, IMPORTATION ET EXPOR- TATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES. L'EXPLOITATION AGRICOLE, L'INDUSTRIALISATION ET LE CONDITIONNEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES.
Adresse
5 B RUE 22 rue Mme Payee
97300 , Cayenne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21087
Date d'ajout
29/04/1987
Description
Liquidation judiciaire LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAYENNE AYANT LES ATTRIBUTIONS COMMERCIA- LES EN DATE DU 29 AVRIL 1987. PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SA COMPAGNIE AGRO INDUSTRIELLE GUYANAISE. DESIGNE M. HUBERT DE BECDELIEVRE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE. NOMME MÈ BES, REPRESENTANT DES CREANCIERS EN QUALITE DE LIQUIDATEUR. ORDONNE L'EMPLOI DES DEPENS EN FRAIS PRIVILEGIES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
Numéro d'observation
21087
Date d'ajout
24/09/1986
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAYENNE AYANT LES ATTRIBUTIONS COMMER- CIALES EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1986, CONSTATE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA COMPAGNIE AGRO INDUSTRIELLE GUYANAISE EN FIXE LA DATE AU 25 AOUT 1986. OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIEE A L'EGARD DE LA SA COMPAGNIE AGRO INDUSTRIELLE GUYANAISE "CAIG" AYANT SON SIEGE SOCIAL A CA- YENNE 22 RUE MME PAYEE ET DONT LE REPRESENTANT LEGAL EST JEAN-PIERRE BOUR- DILLON DEMEURANT QUARTIER FREGATE FRANCOIS 97240. NOMME M. HILAIRE GIRE, JUGE COMMISSAIRE. DESIGNE MÈ BES REPRESENTANT DES CREANCIERS. AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 075 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 468 780.73 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).