Entreprise : GFA DE CHATEAU GAILLARD - SIREN 321 113 771
Identité
Dénomination
GFA DE CHATEAU GAILLARD
SIREN (siège)
321 113 771
Date d'immatriculation au RNE
05/03/1981
Date de fin de la personne morale
04/03/2011
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
21 RUE CDT JEAN DAGNAUX 71000 MACON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTANGE JEAN-YVES
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
MONTANGE MARIE-HELENE , THERESE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
MONTANGE PIERRE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Leynes
Nom, Prénom(s)
MONTANGE FRANCOIS
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/05/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1981
Siret
32111377100026
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration et jouissance par exploitation directe ou par bail, location ou autrement des immeubles apportés à la société et de tous autres immeubles à vocation agricole, bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, aliénation de ces immeubles.
Adresse
21 RUE CDT JEAN DAGNAUX
71000 , MACON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1981
Siret
32111377100018
Code APE
013Z
Adresse
LD CHATEAU GAILLARD
71570 , LEYNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/001013
Date d'ajout
05/03/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 04/03/2011 - Siège de la liquidation : 21 Rue du Cdt Jean Dagnaux 71000 MACON - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Journal de Saône et Loire du 14/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/001013
Date d'ajout
05/03/2020
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur MONTANGE Jean-Yves Nouvelle Adresse : 8 Rue Bellicard 69003 LYON
Numéro d'observation
F20/001013
Date d'ajout
05/03/2020
Description
Modification relative aux dirigeants : MONTANGE Jean-Yves nom d'usage : MONTANGE Jean-Yves n'est plus gérant MONTANGE Jean-Yves nom d'usage : MONTANGE Jean-Yves devient liquidateur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 18 février 1981 - DOCUMENTS A.P. du 06 février 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).