Entreprise : SCM ATELIER 165 - SIREN 321 089 021
Identité
(Entreprise radiée le 04/09/2019)
Dénomination
SCM ATELIER 165
SIREN (siège)
321 089 021
Date d'immatriculation au RNE
09/03/1981
Date de fin de la personne morale
08/03/2011
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
2 RUE JEAN LE NY 35200 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIROT RENE , CLAUDE , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Betton
Nom, Prénom(s)
TANGUY GEORGES , LOUIS , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Betton
Nom, Prénom(s)
LENORMAND FRANCIS , PAUL , GUY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
SIMON ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Iffendic
Nom, Prénom(s)
COCHET ALAIN , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/1992
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
32108902100026
Code APE
748K
Origine du fonds
Autre
Activité principale
faciliter l'exercice de la profession de ses membres pär la mise en commun de tous moyens matériels nécessaires, louer et gérer les locaux, louer et vendre les installations et appareils nécessaires à l'exercice de la profession, engager le personnel nécessaire (début : 01.01.1991)
Adresse
2 RUE 2 Rue Jean le ny
35200 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
94702
Date d'ajout
04/09/2019
Description
Radiation d'office art R123-131 du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
82708
Date d'ajout
20/08/2015
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (Mention d'office : article R.123-124 al.1 4° du code de commerce)
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/01/2010
Description
- Date de cessation d'activité : 05/01/2010.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/03/1981
Description
Historique des observations depuis le 09/03/1981 : - JOURNAL PUBLICATEUR : LE RASSEMBLEMENT. - ANCIENS SIEGES SOCIAUX : * DU 01.01.1981 AU 26.09.1986, RENNES, 165 RUE DE CHATILLON. * DU 26.09.1986 AU 01.01.1991, RENNES, 4 BOULEVARD GAETAN HERVE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).