Entreprise : EARL BOURDIN - SIREN 321 055 501
Identité
Dénomination
EARL BOURDIN
SIREN (siège)
321 055 501
Date d'immatriculation au RNE
26/02/1981
Début d’activité
01/12/1980
Date de fin de la personne morale
25/02/2031
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Agriculture.
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital social
121655 EUR
Adresse du siège
410 RTE DE CHOUSSY 41700 COUDDES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PATUREAU DE LA BRANDELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDIN DENIS , GILLES , MAURICE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Couddes
Nom, Prénom(s)
BOURDIN ANNE , BERENGERE , MADELEINE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Couddes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1980
Siret
32105550100019
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Agriculture.
Autres Activités
Reproduction de plantes,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de la vigne
Adresse
410 RTE DE CHOUSSY
41700 , COUDDES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PATUREAU DE LA BRANDELLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4871
Date d'ajout
10/10/2013
Description
Modification de l'intitulé de l'adresse du siège social suite à une décision municipale à compter du 01/01/2012 : Ancienne adresse : LE PATUREAU DE LA BRANDELLE 41700 COUDDES Nouvelle adresse : 410 route de Choussy - le Pâtureau de la Brandelle 41700 Couddes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4137
Date d'ajout
19/12/2001
Description
CO-GERANCE : BOURDIN DENIS ET BOURDIN ANNE A COMPTER DU 30/11/2001
Numéro d'observation
4137
Date d'ajout
19/12/2001
Description
ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 798 000 FRANCS CAPITAL SOCIAL PORTE A 121 655 EUROS ANCIEN CO-GERANT : BOURDIN BERNADETTE A COMPTER DU 30/11/2001
Numéro d'observation
2493
Date d'ajout
25/09/1992
Description
ANCIENNE FORME : SCEA NOUVELLE FORME : EARL ANCIEN GERANT : BOURDIN GUY NOUVEAUX GERANTS : BOURDIN NEE BOUTON BERNADETTE ET BOURDIN DENIS ANCIENNE DENOMINATION : SOCIETE CIVILE BOURDIN NOUVELLE DENOMINATION : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE BOURDIN A COMPTER DU 01/09/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).