Entreprise : EUREDEN OEUF - SIREN 321 031 114
Identité
Dénomination
EUREDEN OEUF
SIREN (siège)
321 031 114
Date d'immatriculation au RNE
02/09/1992
Début d’activité
19/04/2016
Date de fin de la personne morale
01/09/2080
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Commerce de produits avicoles et activité de holding
Code APE
4633Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Capital social
9815539 EUR
Adresse du siège
KERLUREC 56450 THEIX-NOYALO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILLET RODOLPHE , MAURICE , GEORGES
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Mellac
Nom, Prénom(s)
PERRIN ALAIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vannes
Dénomination
COOPERATIVE EUREDEN
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Mellac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/04/2016
Siret
32103111400036
Code APE
4633Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de produits avicoles et activité de holding
Adresse
KERLUREC
56450 , THEIX-NOYALO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/04/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/06/1992
Siret
32103111400028
Code APE
4633Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Adresse
SAINT CHERON DES CHAMPS
28170 , CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TREMENONT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1463
Date d'ajout
27/02/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2019 : Partant : LECOUFFE Vincent, Directeur général délégué Nouveau : CHAUVIN David Laurent Marie Dominique, Directeur général délégué
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3099
Date d'ajout
27/05/2016
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 19/04/2016 : Ancienne adresse : Saint-Chéron-des-champs - Trememont 28170 Châteauneuf-en-Thymerais Nouvelle adresse Kerlurec 56450 Theix-Noyalo
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).