Entreprise : SCP DE CHIRURGIENS DENTISTES JEAN BERNARD BRUNET ET MARC BRUNET - SIREN 321 029 142
Identité
(Entreprise radiée le 31/03/2020)
Dénomination
SCP DE CHIRURGIENS DENTISTES JEAN BERNARD BRUNET ET MARC BRUNET
SIREN (siège)
321 029 142
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1981
Fermeture de l'établissement - 32102914200023
- Date d'effet de la fermeture : 17/12/2019
Date de fin de la personne morale
15/02/2030
Forme juridique
SCP de dentistes
Capital social
61010.09 EUR
Adresse du siège
2 RUE PRUNIERES 48100 MARVEJOLS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNET JEAN-BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Saint-Chely d'Apcher
Nom, Prénom(s)
BRUNET MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Saint-Chely d'Apcher
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
32102914200023
Code APE
8623Z - Pratique dentaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Chirurgiens dentistes
Adresse
2 RUE 2 rue Prunières
48100 , Marvejols - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
388
Date d'ajout
31/03/2020
Description
Radiation du RCS le 31/03/2020 avec effet au 17/12/2019 Cessation complète d'activité
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1022
Date d'ajout
11/07/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/03/2019 Liquidateur : BRUNET Jean-Bernard demeurant 9 rue Docteur Yves Dalle 48200 Saint-Chely d'Apcher Le siège de la liquidation est fixé à : 2 rue Prunières 48100 Marvejols Journal d'annonces légales : REVEIL LOZERE en date du 25/04/2019
Numéro d'observation
117
Date d'ajout
27/01/2010
Description
Changement de dénomination à compter du 31/12/2009 Ancienne : SCP DE CHIRURGIENS DENTISTES JEAN BERNARD BRUNET - MARC BRUNET - JEAN GUILLAUME BRUNET Nouvelle : SCP DE CHIRURGIENS DENTISTES JEAN BERNARD BRUNET ET MARC BRUNET Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2009 : Partant : BRUNET Jean-Guillaume, Co-Gérant Régularisation depuis l'origine de la société : BRUNET Jean-Bernard, Gérant et associé BRUNET Marc, Gérant et associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).