Entreprise : SARL FAMILIALE DAVID & MIGNE - SIREN 321 017 279
Identité
(Entreprise radiée le 17/03/2017)
Dénomination
SARL FAMILIALE DAVID & MIGNE
SIREN (siège)
321 017 279
Date d'immatriculation au RNE
19/02/1981
Date de fin de la personne morale
18/02/2051
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LES GRAVES 33390 BERSON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVID PIERRE , JEAN , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1938
Commune de résidence
Berson
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1981
Siret
32101727900019
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACHAT ET VENTE DE TOUS VINS ET SPIRITUEUX.
Adresse
Les Graves
33390 , Berson - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/03/2017
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , CONSTATEE LE 30-11-2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
17/03/2017
Description
Acte sous seing privé en date du 30-11-2016 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique CHATEAUX DE LA BRAULTERIE DE PEYRAULT ET DE MORISSET, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans LE COURRIER FRANCAIS du 16-12-2016
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/05/2016
Description
PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE JUSQU'AU : 28.02.2051
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Blaye a été ratta chée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribun al de Commerce de Libourne par le décret n° 2008-1 46 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).