Entreprise : SCI DE KERANDREO - SIREN 321 017 147
Identité
(Entreprise radiée le 20/07/2020)
Dénomination
SCI DE KERANDREO
SIREN (siège)
321 017 147
Date d'immatriculation au RNE
17/03/1981
Fermeture de l'établissement - 32101714700018
- Date d'effet de la fermeture : 19/02/2020
Date de fin de la personne morale
16/03/2080
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
KERANDREO 29350 MOELAN-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MOELAN SUR MER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOARE ALEXIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
PARIS 13
Nom, Prénom(s)
BISSEUIL FLORENCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
PUYCELCI
Nom, Prénom(s)
DOARE AURELIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
L ARGENTIERE LA BESSEE
Nom, Prénom(s)
DOARE YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1940
Commune de résidence
Clohars-Carnoët
Nom, Prénom(s)
DOARE NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
PARIS 18
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/03/1981
Siret
32101714700018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles, ainsi que l'acquisition, et notamment d'une propriété située sur la commune de Moelan sur Mer, lieudit Kerandreo, dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, d'échange apport ou autrement
Adresse
Lieudit Kerandreo
29350 , Moelan-sur-Mer - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MOELAN SUR MER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5323
Date d'ajout
20/07/2020
Description
Radiation du RCS le 20/07/2020 avec effet au 19/02/2020 PV des associés en date du 19/03/2020 Parution journal d'annonces légales : le poher le 01/04/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5029
Date d'ajout
06/07/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 19/02/2020 Liquidateur : DOARE Yves Le siège de la liquidation est fixé à : Keranna - 50 route de Quimperlé 29360 Clohars-Carnoët Journal d'annonces légales : le poher en date du 19/02/2020 Cessation d'activité à compter du 19/02/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).