Entreprise : WEIBEL ENTREPRISES - SIREN 320 925 423
Identité
Dénomination
WEIBEL ENTREPRISES
SIREN (siège)
320 925 423
Date d'immatriculation au RNE
25/02/1981
Date de fin de la personne morale
24/02/2080
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
163730.24 EUR
Adresse du siège
15 BD JULES DURAND 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRETON JEAN , LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1938
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
CARPENTIER CHRISTIAN , MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
SAINT ROMAIN DE COLBOSC
Nom, Prénom(s)
DEBRIS GERARD , ANDRE , RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
MONTIVILLIERS
Nom, Prénom(s)
DUPARC CLAUDE , PAUL , HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1927
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
PASCUAL BEATRICE
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
POLLET PAUL , GASTON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1939
Commune de résidence
SAINT ROMAIN DE COLBOSC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/04/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/04/1987
Siret
32092542300016
Code APE
2408
Adresse
15 BD JULES DURAND
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2527
Date d'ajout
07/07/1998
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/07/98 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LA : CLOTURE DU PLAN DE CESSION (92 L, 106 D) A COMPTER DU 03/07/98
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1088
Date d'ajout
17/05/1983
Description
FIN DE LA LOCATION-GERANCE POUR LE FONDS SIS AU HAVRE 599 BOULEVARD JULES DURAND CONSENTIE PAR LA SA ETS WEIBEL ET ACHAT DU FONDS AU PRIX STIPULE DE 650 000 F LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 12/01/83 OPPOSITIONS : ME BLANCHARD 5 PLACE LEON MEYER LE HAVRE - A COMPTER DU 29/12/82
Numéro d'observation
1089
Date d'ajout
17/05/1983
Description
FIN DE LA LOCATION-GERANCE CONSENTIE PAR LES ANCIENS ETS WEIBEL (57 B 388) POUR LE FONDS SIS AU HAVRE 15 BOULEVARD JULES DURAND ET ACHAT DE CE FONDS AU PRIX STIPULE DE 950 000 F LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 12/01/83 OPPOSI- TIONS : ME BLANCHARD 5 PLACE LEON MEYER AU HAVRE BODACC DU 16/02/83 CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : STE D'EXPLOITATION DES ETA- BLISSEMENTS BICHET-WEIBEL NOUVELLE : SOCIETE BICHET-WEIBEL - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 17/05/83 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 27/04/83 A COMPTER DU 29/12/82 ET DU 25/03/83
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MOD.01/07/85 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFE- RIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 27/03/85 MOD.01/07/85 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES LOIS DES 30.12.1981 03.01.1983 ET 30.04.1983 A COMPTER DU 27.03.1985 MOD.18.03.1986 ME BEATRICE PASCUAL NEE LE 24.06.1958 A MASCARA ALGERIE 14 PLACE DU CHILLOU 76600 LE HAVRE ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A COMPTER DU 14/02/86 MENTION D'OFFICE DU 02/06/86 PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/05/86 LE TRIBU- NAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE UN JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDI- CIAIRE-JUGE-COMMISSAIRE:MR PATRICK GAILLARD-ADMINISTRATEUR-JUDICIAIRE: ME BEATRICE PASCUAL 14 PLACE DU CHILLOU 76600 LE HAVRE-REPRESENTANT DES CREANCIERS:ME PHILIPPE VASSEUR 10 PLACE LEON MEYER 76600 LE HAVRE MENTION D'OFFICE DU 18/12/86 PAR JUGEMENT DU 17/10/86 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A RENOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SA WEIBEL ENTREPRISES POUR UNE DUREE COURANT JUSQU'AU 23/10/1986 MENTION D'OFFICE DU 18/12/86 PAR JUGEMENT DU 05/12/86 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A RENOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SA WEIBEL ENTREPRISES POUR UNE DUREE COURANT JUSQU'AU 23/01/1987 MENTION D'OFFICE DU 31.12.1986 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LE JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE CESSION A LA DATE DU 29.12.1986 -JUGE COMMISSAIRE : MR PATRICK GAILLARD - COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : BEATRICE PASCUAL-HOMONT 14 PLACE DU CHILLOU LE HAVRE. MENTION D'OFFICE DU 10/04/87 : PAR JUGEMENT EN DATE DU 13/03/87 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A MODIFIE LE PLAN DE CESSION DE LA STE NOMME ME BEATRICE PASCUAL-HOMONT COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 074 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 163 730.24 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).