Entreprise : SCM HENRY ET ROHAN - SIREN 320 890 973
Identité
Dénomination
SCM HENRY ET ROHAN
SIREN (siège)
320 890 973
Date d'immatriculation au RNE
23/02/1981
Début d’activité
23/02/1981
Date de fin de la personne morale
22/02/2031
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
La société a pour objet exclusif de faciliter les activités Professionnelles de ses membres, sans pouvoir par elle-même exercer leur profession et tout en respectant leur indépendance morale et technique
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
450 EUR
Adresse du siège
4 T RTE DU GUERN 29590 LE FAOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HEGARET SOPHIE
Nom d'usage
LALLEMAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Rosnoën
Nom, Prénom(s)
LEMETAIS XAVIER , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Hanvec
Nom, Prénom(s)
TREBAOL EMMANUELLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Rosnoën
Nom, Prénom(s)
TURBAT MARION
Nom d'usage
GUYADER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Le Faou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/02/1981
Siret
32089097300037
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
La société a pour objet exclusif de faciliter les activités Professionnelles de ses membres, sans pouvoir par elle-même exercer leur profession et tout en respectant leur indépendance morale et technique
Autres Activités
La société a pour objet exclusif de faciliter les activités Professionnelles de ses membres, sans pouvoir par elle-même exercer leur profession et tout en respectant leur indépendance morale et technique
Adresse
4 T RTE DU GUERN
29590 , LE FAOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/08/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/03/1989
Siret
32089097300029
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
8 PL SAINT JOSEPH
29590 , LE FAOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
105
Date d'ajout
10/01/2013
Description
Transfert de l'établissement principal et du siège social à compter du 20/08/2012 : Ancienne adresse : 8 place Saint-Joseph 29590 Le Faou; Nouvelle adresse : 4 ter route du Guern 29590 Le Faou Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/08/2012 : Partant : HENRY Gildas, Gérant associé Nouveau : LALLEMAND Sophie, Gérant associé Nouveau : GUYADER Marion, Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
270
Date d'ajout
10/01/2012
Description
Augmentation de capital à compter du 05/12/2011 Ancien : 304,9 EUR - Nouveau : 450 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/12/2011 : Partant : ROHAN Michel, Gérant associé Nouveau : LEMETAIS Xavier, Jean, Marie, Gérant associé Changement de qualité : TREBAOL Emmanuelle, Associé Société Civile devient Gérant associé
Numéro d'observation
781
Date d'ajout
11/02/2009
Description
Transfert du siège social à compter du 12/12/2008 : Ancienne adresse : 23 rue DE LA RIVE 29590 Le Faou Nouvelle adresse : 8 place Saint-Joseph 29590 Le Faou Transfert de l'établissement principal à compter du 12/12/2008 : Ancienne adresse : 23 rue DE LA RIVE 29590 Le Faou Nouvelle adresse : 8 place Saint-Joseph 29590 Le Faou Modification relative aux associés à compter du 12/08/2008 : Nouveau : TREBAOL Emmanuelle, Associé Société Civile Changement de qualité : HENRY Gildas, Co-Gérant devient Gérant associé Changement de qualité : ROHAN Michel, Co-Gérant devient Gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).