Entreprise : GAEC DE CAUDEMIQUE - SIREN 320 878 150
Identité
Dénomination
GAEC DE CAUDEMIQUE
SIREN (siège)
320 878 150
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
01/12/1980
Date de fin de la personne morale
31/12/2065
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
L'exploitation de biens agricoles.
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
1500 EUR
Adresse du siège
CAUDEMIQUE 11420 PLAIGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Plaigne
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTY ROMAIN , Pascal
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1989
Commune de résidence
Plaigne
Nom, Prénom(s)
MARTY FLORIAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1991
Commune de résidence
Belpech
Nom, Prénom(s)
MARTY REGIS , Didier
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Belpech
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1980
Siret
32087815000012
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Ce groupement a pour objet l'exploitation des biens agricoles apportés par les associés,achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres et généralement toutes activités se rattachant a cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil du groupement et soient Confor mes aux textes régissant les gaec (culture de céréales, élevage de volailles).
Adresse
CAUDEMIQUE
11420 , PLAIGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Plaigne
Observations
Numéro d'observation
860
Date d'ajout
09/03/2013
Description
Suivant a.g.e. du 01/11/2012, réduction de capital à compter du 01/11/2012 : Ancien : 87.170,34 EUROS, Nouveau : 87.142,32 EUROS, et augmentation de capital à compter du 01/11/2012 : Ancien : 87.142,32 EUROS, Nouveau : 108.966 EUROS. Par la même a.g., modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 01/11/2012 : Nouveau : MARTY Florian, Gérant, Nouveau : MARTY Romain, Gérant, et prorogation de durée de la personne morale de 50 ans, soit jusqu'au 04/02/2066, à compter du 01/11/2012. jal : Narbonne Echo du 30/11/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
419
Date d'ajout
02/02/2013
Description
Pour régularisation Suivant a.g.e. du 31/05/1995, réduction de capital à compter du 31/05/1995 : Ancien : 770.500,00 Francs (=117.461,97 Euros), Nouveau : 571.800,00 Francs (= 87.170,34 Euros). jal : Narbonne Echo du 01/02/2013
Numéro d'observation
38
Date d'ajout
30/01/1995
Description
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22.06.93,PREND ACTE DE LA DEMISSION DE MR.DENIS MARTY DE SES FONCTIONS DE CO-GRANT A COMPTER DU 01.07.93.
Numéro d'observation
336
Date d'ajout
04/12/1991
Description
SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 24.05.91 LA DUREE DU GROUPEMENT PRIMITIVEMENT FIXEE A 15 ANS EST PORTEE A 35 ANS. LE CAPITAL SOCIAL EST PORTE A LA SOMME DE: 770.500 FRS MR MARTY REGIS DEMEURANT A PLAIGNE EST DESIGNE EN QUALITE DE CO-GERANT
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTELNAUDARY A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. - codes statistiques attribués par l'insee numéro siret 320 878 150 00012 code ape 0147 z
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).