Entreprise : COVOLO ELECTRICITE SAS - SIREN 320 877 186
Identité
Dénomination
COVOLO ELECTRICITE SAS
SIREN (siège)
320 877 186
Date d'immatriculation au RNE
11/03/1981
Début d’activité
01/01/1981
Date de fin de la personne morale
10/03/2079
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Electricité générale
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RUE DES PEUPLIERS 77590 BOIS-LE-ROI FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COVOLO THIERRY , BRUNO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Bois-le-Roi
Nom, Prénom(s)
DE SAINT MICHEL CECILE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Seine-Port
Dénomination
COUSSIRAT ET REYNIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
32087718600025
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Electricité générale
Adresse
RUE DES PEUPLIERS
77590 , BOIS-LE-ROI - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
32087718600017
Code APE
453A
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ELECTRICITE GENERALE
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
66 RUE DE LA REPUBLIQUE
77590 , BOIS-LE-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
17/02/2000
Description
: --- AUGMENTATION DU CAPITAL ET CONVERSION EN EUROS,ANCIEN K:524 765 FRS NOUVEAU CAPITAL:80 000 EUROS TRANSFORMATION DE LA SA EN SARL M PHILIPPE COVOLO PRECEDEMMENT PCA EST NOMME GERANT LES ADS METTENT FIN A LEURS FONCTIONS SUIVANT AGE DU 17 12 99 - DATE D'EFFET : 17/12/1999
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/11/1992
Description
: --- CHANGEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - ANCIEN SOFINAREX - NOUVEAU FIDUCIAL AUDIT A COURBEVOIE A COMPTER DU 01.01.91
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/07/1990
Description
: --- TRANSFORMATION DE LA SARL EN SOCIETE ANONYME A COMPTER DU 1ER JANVIER 1990. NOMINATION DE MR COVOLO BRUNO (ANCIEN GERANT) EN QUALITE DE PDG. NOMINATION DE MR COVOLO BRUNO, MME COVOLO JACQUELINE ET MR COVOLO PHILIPPE EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS. A COMPTER DU 1ER JANVIER 1990.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/06/1989
Description
: --- AUGMENTATION DU CAPITAL NOMINATION DE CCT ET CCS A COMPTER DU 28/02/89
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/03/1981
Description
Historique des observations depuis le 11/03/1981 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 51 le 22/01/1981 --- Publicité au Journal : LA REPUBLIQUE DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 12/01/1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).