Entreprise : VIDEO PLUS - SIREN 320 876 774
Identité
Dénomination
VIDEO PLUS
SIREN (siège)
320 876 774
Date d'immatriculation au RNE
25/07/1989
Début d’activité
26/02/1981
Date de fin de la personne morale
24/07/2031
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
la location de matériel technique à destination exclusive des professionnels de l'audiovisuel, des programmes de télévision et du cinéma, la vente de matériel technique à destination des professionnels de l'audiovisuel, des programmes de télévision et du cinéma, la mise à disposition du matériel nécessaire à la postproduction, la location et la vente dudit matériel
Code APE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Capital social
2112750 EUR
Adresse du siège
12 VLA DES FLEURS 92400 COURBEVOIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
12-16
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAROUKH VIVIANE , RHAMA
Qualité
Membre du conseil de surveillance, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
MERALLI GAELLE , LEA
Nom d'usage
BAROUKH
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
MERALLI DAVID , MARC
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
MERALLI MICHEL
Qualité
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
MERALLI LAETITIA , RINA
Qualité
Président du directoire, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
SAS David MERALLI
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
SAS Laëtitia MERALLI
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
AUDIT CONSULTING PARIS SAS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 1er Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/02/1981
Siret
32087677400060
Code APE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
la location de matériel technique à destination exclusive des professionnels de l'audiovisuel, des programmes de télévision et du cinéma, la vente de matériel technique à destination des professionnels de l'audiovisuel, des programmes de télévision et du cinéma, la mise à disposition du matériel nécessaire à la postproduction, la location et la vente dudit matériel
Adresse
12 VLA DES FLEURS
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
12-16
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/06/1996
Siret
32087677400052
Code APE
524Z
Adresse
RUE GALLIENI
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
163-165
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/02/1981
Siret
32087677400045
Code APE
4643Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Adresse
21 RUE DE CLICHY
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/10/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
58142
Date d'ajout
10/10/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de NANTERRE Sous le numéro 2017B07206.
Numéro d'observation
14189
Date d'ajout
27/02/2017
Description
Le dirigeant n'habite pas à l'adresse indiquée sur constatation du Greffier suite au deuxième rappel de l'obligation de dépot des documents comptables annuels
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).