Entreprise : R.G. CUIRS - SIREN 320 814 049
Identité
Dénomination
R.G. CUIRS
SIREN (siège)
320 814 049
Date d'immatriculation au RNE
04/02/1981
Date de fin de la personne morale
03/02/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Code APE
4701
Capital social
48326.34 EUR
Adresse du siège
10 RUE CHABANAIS 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DANZIGER CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1938
Commune de résidence
Levallois Perret
Nom, Prénom(s)
RONA JULIANNA
Nom d'usage
RUBINSKI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Saulx Marchais
Nom, Prénom(s)
RUBINSKI RAOUL
Qualité
Autre, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
Saulx Marchais
Nom, Prénom(s)
FOURNIER MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1937
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Siret
32081404900021
Code APE
4701
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
10 RUE CHABANAIS
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
91649
Date d'ajout
10/12/1986
Description
.SUIVANT JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 1986 OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE NOS 86/3128 A L'EGARD DE 1) SA DAIM SPORT DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 23 OCTOBRE 1986 PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE NOMME ME FRECHOU REPRESENTANT DES CREANCIERS ET LIQUIDATEUR
Numéro d'observation
78851
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 24 OCTOBRE 1986 AU GREFFE DE PARIS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LE CONTRAT DE LOCATION GERANCE QUI AVAIT ETE CONSENTI PAR ME MICHEL BOBLET ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA STE DAIM SPORT SA POUR UN FONDS DE COMMERCE AU 31 RUE ST AUGUSTIN PARIS 75002 A ETE RENOUVELE POUR UNE DUREE DE 10 ANNEES A COMPTER DU 28 FEVRIER 1984
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).