Entreprise : PONEY CLUB DE LA FERME DE GIVRY - SIREN 320 754 021
Identité
Dénomination
PONEY CLUB DE LA FERME DE GIVRY
SIREN (siège)
320 754 021
Date d'immatriculation au RNE
09/02/1981
Début d’activité
20/12/1980
Date de fin de la personne morale
08/02/2080
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
création et exploitation d'un poney club et toutes opérations annexes et connexes s'y rattachant
Code APE
9311Z - Gestion d'installations sportives
Qualité
Actif agricole
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
545 CHE DE GIVRY 71870 LAIZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUTERTE FELIX , MICHEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1988
Commune de résidence
Laizé
Nom, Prénom(s)
DUTERTE MARION
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Laizé
Nom, Prénom(s)
DUTERTE LUCIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Laizé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/1980
Siret
32075402100014
Enseigne
PONEY CLUB DE LA FERME DE GIVRY
Code APE
9311Z - Gestion d'installations sportives
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
CREATION ET EXPLOITATION D'UN PONEY CLUB ET TOUTES OPERATIONS ANNEXES ET CONNEXES S'Y RATTACHANT
Autres Activités
Autres activités liées au sport,Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Adresse
545 CHE DE GIVRY
71870 , LAIZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F16/001996
Date d'ajout
24/05/2016
Description
Modification de la durée de la personne morale : Nouvelle date d'expiration : 08/02/2080 à compter du 18/04/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/001996
Date d'ajout
24/05/2016
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 18/04/2016 DUTERTE Jean Christophe Henri nom d'usage : DUTERTE Christophe n'est plus gérant DUTERTE Félix Michel nom d'usage : DUTERTE Félix devient gérant DUTERTE Marion nom d'usage : DUTERTE Marion devient gérante DUTERTE Lucien nom d'usage : DUTERTE Lucien devient gérant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 07 janvier 1981 -No 7 - INDEPENDANT DU LOUHANNAIS ET DU JURA du 03 janvier 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).