Entreprise : ORGANISATION GESTION ETUDES CONSEILS - SIREN 320 750 623
Identité
(Entreprise radiée le 27/08/2020)
Dénomination
ORGANISATION GESTION ETUDES CONSEILS
SIREN (siège)
320 750 623
Date d'immatriculation au RNE
31/03/1995
Fermeture de l'établissement - 32075062300060
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Fermeture de l'établissement - 32075062300052
- Date d'effet de la fermeture : 29/11/2011
Date de fin de la personne morale
30/03/2031
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
83 RUE DE REUILLY 75012 PARIS 12 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRANET MICHEL , MARCEL , JULIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Andernos-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1981
Siret
32075062300052
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
25 SQ ST CHARLES
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1981
Siret
32075062300060
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ETUDES, CONSEILS DIVERS EN GESTION, ORGANISATION FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES ET AFFAIRES PERSONNELLES
Adresse
83 RUE 83 rue de Reuilly
75012 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1995B0500616
Date d'ajout
27/08/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1995B0500611
Date d'ajout
25/08/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : La Loi DU : 21-08-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/03/1995
Description
-REIMMATRICULATION DU NUMERO 81B859 RADIE D'OFFICE LE 19 MARS 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).