Entreprise : DU 51 AV. DE PARIS A CORBEIL ESSONNES - SIREN 320 750 391
Identité
(Entreprise radiée le 18/09/2018)
Dénomination
DU 51 AV. DE PARIS A CORBEIL ESSONNES
SIREN (siège)
320 750 391
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1981
Date de fin de la personne morale
21/01/2080
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
148 AV DU GENERAL LECLERC 91330 YERRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEORGEL MARIE , MARGUERITE , IRENE , CHARLOTTE
Nom d'usage
LAUNAY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
Yerres
Nom, Prénom(s)
GEORGEL GILBERT , CHARLES , MARCEL , ETIENNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Losne
Nom, Prénom(s)
GEORGEL GILBERTE , LOUISE , YVONNE , HELENE
Nom d'usage
GIRARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
JOHANNESBURG
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/01/1960
Siret
32075039100031
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La mise en valeur, l'exploitation par bail des propriétés acquises au 49 , 51 ave de Paris à Corbeil Essonnes et éventuellement l'acquisition des immeubles limitrophes ou non en vue D'y édifier un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou de commerce, la gestion et l'entretien Desditsimmeubles leur exploitation par bail.Et Heneralement toutes opérations mobilières, immobilières ou financières ne modifiant en rien le caractère civil de la société.
Adresse
148 AV 148 Avenue du Général Leclerc
91330 , Yerres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/11/1989
Siret
32075039100023
Code APE
741J
Adresse
52 AV DU 8 MAI 1945
91100 , CORBEIL-ESSONNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
82
Date d'ajout
18/09/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
82
Date d'ajout
18/09/2018
Description
Dissolution à compter du 30/06/2018 est nommée liquidatrice Mme Marie LAUNAY selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2018 siège de la liquidation est fixé au siège social. parution de la publicité légale dans La Semaine de l'Ile de France en date du 24 juillet 2018.
Numéro d'observation
70583
Date d'ajout
22/01/1981
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).