Entreprise : SCEA DE VILLEPREVOST - SIREN 320 697 246
Identité
Dénomination
SCEA DE VILLEPREVOST
SIREN (siège)
320 697 246
Date d'immatriculation au RNE
09/01/1981
Début d’activité
09/01/1981
Date de fin de la personne morale
08/01/2080
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
L'exploitation et la gestion par tous moyens directs et indirects du domaine agricole sis à Villeprévost ainsi que de tous autres fonds ruraux qui pourront être pris à bail ou acquis par la société.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
132696 EUR
Adresse du siège
2 VILLEPREVOST 28140 TILLAY-LE-PENEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUGERON ANNE-NOELLE
Nom d'usage
DE BOISGROLLIER DE RUOLZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Busloup
Nom, Prénom(s)
GARNIER DE BOISGROLLIER DE RUOLZ THIERRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Busloup
Nom, Prénom(s)
LEGRAND Ambroise , Paul , Marie
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/2000
Commune de résidence
Tillay-le-Péneux
Dénomination
SCP LES BUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Tillay-le-Péneux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/01/1981
Siret
32069724600025
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles.
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
2 VILLEPREVOST
28140 , TILLAY-LE-PENEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1980
Siret
32069724600017
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
VILLEPREVOST
28140 , TILLAY-LE-PENEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2839
Date d'ajout
13/04/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/03/2011 : Partant : HUARD de VERNEUIL Hermine, Associé Société Civile Partant : HUARD de VERNEUIL Marine, Associé Société Civile Partant : HUARD de VERNEUIL Geoffroy, Associé Société Civile Partant : HUARD de VERNEUIL Antoine-Hubert, Associé Société Civile Partant : HUARD de VERNEUIL Isabelle, Gérant associé Nouveau : de BOISGROLLIER de RUOLZ Anne-Noelle, co-gérant associé Changement de qualité : GARNIER de BOISGROLLIER de RUOLZ Thierry, Gérant non associé devient co-gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 750 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 114 336.76 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).