Entreprise : DEDICACE - SIREN 320 688 161
Identité
Dénomination
DEDICACE
SIREN (siège)
320 688 161
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1981
Début d’activité
01/11/1980
Date de fin de la personne morale
14/01/2031
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Activité de distribution et de vente de la presse, de tous articles de librairie papeterie cartés postales produits se rapportant à l'édition et aux activités audiovisuelles vente de journaux..., Prise de participations dans sociétés.
Code APE
4761Z - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
3 RUE HAMELIN 14130 PONT L'EVEQUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIBERT SERGE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Pont-l'Évêque
Nom, Prénom(s)
MERY STEPHANIE
Nom d'usage
GUIBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Pont-l'Évêque
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1980
Siret
32068816100019
Code APE
4761Z - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activité de distribution et de vente de la presse, de tous articles de librairie papeterie cartés postales produits se rapportant à l'édition et aux activités audiovisuelles vente de journaux..., Prise de participations dans sociétés.
Adresse
3 RUE HAMELIN
14130 , PONT L'EVEQUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2523
Date d'ajout
13/12/2006
Description
Fusion par voie d'absorption de la société Ludovic Adeline 67 rue Jacques Huet 76400 Fécamp (Rcs le havre 321-211-468) par la SARL dédicacé à compter du 20/11/2006.
Numéro d'observation
933
Date d'ajout
11/05/2001
Description
Modification autre Ancienne date clôture exercice social : 31 octobre nouvelle date clôture exercice social : 30 avril l'exercice en cours sera clos le 30.04.2001 Date d'effet : 03/04/2001
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
20/03/1986
Description
Fin de la location gérance consentie par Mr Gandon Roland et acquisition dudit fonds de commerce par la Ste ETS R.Gandon oppositions : Au siège du fonds vendu. Publication : Le pays d'auge du 17 janvier 1986. À compter du 01/01/86
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 250 000.00 FRF nouveau montant : 38 112.25 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).