Entreprise : SCI COTTIN - SIREN 320 673 221
Identité
(Entreprise radiée le 02/07/2018)
Dénomination
SCI COTTIN
SIREN (siège)
320 673 221
Date d'immatriculation au RNE
28/10/2002
Date de fin de la personne morale
27/10/2027
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3049 EUR
Adresse du siège
60 RUE HUGUET 31440 CIERP-GAUD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COTTIN DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Réaumont
Nom, Prénom(s)
LENGLEMEZ YVONNE , MARIE
Nom d'usage
COTTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1923
Commune de résidence
Cierp-Gaud
Nom, Prénom(s)
COTTIN EVELYNE
Nom d'usage
PERRAUT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Saint-Orens-de-Gameville
Nom, Prénom(s)
COTTIN FRANCOISE
Nom d'usage
FENOUILLET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Cuguron
Nom, Prénom(s)
COTTIN DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COTTIN MICHELE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Fréjus
Nom, Prénom(s)
COTTIN OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Nom, Prénom(s)
COTTIN CHANTAL
Nom d'usage
LHUISSET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Le Vigan
Nom, Prénom(s)
DAMIENS FREDERIQUE , STEPHANIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Fréjus
Nom, Prénom(s)
DAMIENS ANTOINE , ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/09/1977
Siret
32067322100026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, GESTION ET ADMINISTRATION DE TOUS BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS
Adresse
60 RUE 60 Rue HUGUET
31440 , Cierp-Gaud - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Saint Gaudens a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/000317
Date d'ajout
22/02/2007
Description
Modification sur les dirigeants MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 24/08/2006 : PARTANT : COTTIN CLODIMIR GAETAN, GÉRANT DECEDE LE 02/09/2005 NOUVEAUX GERANTS ET ASSOCIES INDEFINIMENT RESPONSABLES : COTTIN YVONNE MARIE ET COTTIN DIDIER. MENTION DES AUTRES ASSOCIES INDEFINIMENT RESPONSABLES : COTTIN DOMINIQUE, FENOUILLET FRANCOISE, PERRAUT EVELYNE, COTTIN OLIVIER, COTTIN MICHELE, DAMIENS ANTOINE ROGER, LHUISSET CHANTAL, DAMIENS FREDERIQUE STEPHANIE. date d'effet : 24/08/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
INFORMATION FOURNIE PAR L'INSEE : CODE APE-NAF 702C SIRET 320 673 221 00026
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).