Entreprise : MCR - SIREN 320 624 372
Identité
Dénomination
MCR
Sigle
MARIE CANZANO
SIREN (siège)
320 624 372
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1981
Début d’activité
23/01/2024
Date de fin de la personne morale
15/02/2080
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Création de jardins d'hiver, de vérandas, d'espaces de verdure artificielle, la décoration intérieure et florale
Code APE
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
16 RUE CUVIER 69006 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAIZE MARIE
Nom d'usage
CANZANO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Roanne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/01/2024
Siret
32062437200068
Code APE
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Adresse
16 RUE CUVIER
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/09/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
32062437200035
Enseigne
MARIE CANZANO
Code APE
524Z
Adresse
17 AV MARECHAL DE SAXE
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/01/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/2017
Siret
32062437200050
Nom commercial
MARIE CANZANO
Enseigne
MARIE CANZANO
Code APE
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Adresse
18 AV MARECHAL DE SAXE
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 12/8/1988 - Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital, à compter du 30/10/1987. DM du 05/12/91: Transfert du siège et établissement principal de 3 Cours Franklin Roosevelt 69006 LYON à 17 Avenue de Saxe 69006 LYON à compter du 01/07/91 - Suppression de l'ancien fonds DECLARATION MODIFICATIVE du 15 Septembre 1998 Transfert du siège social et de l'établissement principal de 17 avenue de Saxe 69006 LYON à 12 Place Maréchal Lyautey 69006 LYON à compter du 07/09/1998.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).