Entreprise : SCP GILLES ANDRIEU ET GUILAINE MELLADO-PROST HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES - SIREN 320 497 506
Identité
Dénomination
SCP GILLES ANDRIEU ET GUILAINE MELLADO-PROST HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
Sigle
SCP G.ANDRIEU, Y BRU
SIREN (siège)
320 497 506
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1980
Début d’activité
04/11/1980
Date de fin de la personne morale
16/12/2030
Forme juridique
Autre société civile professionnelle
Activité principale
Office d'huissiers de justice
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
210837.85 EUR
Adresse du siège
100 AV D'ITALIE 47000 AGEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNEAU YVES , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Pujols
Nom, Prénom(s)
ANDRIEU GILLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Penne-d'Agenais
Nom, Prénom(s)
MELLADO GUILAINE
Nom d'usage
PROST
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1985
Commune de résidence
Cassignas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/11/1980
Siret
32049750600040
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Office d'huissiers de justice
Adresse
100 AV D'ITALIE
47000 , AGEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
07/04/2011
Siret
32049750600057
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
5 RUE DE L'ANCIEN HOTEL DE VILLE
47300 , VILLENEUVE-SUR-LOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/07/2019
Siret
32049750600065
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Juridique - Huissier de Justice
Adresse
60 AV DE FUMEL
47300 , VILLENEUVE-SUR-LOT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RDC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/05/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/1980
Siret
32049750600016
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
6 PL DE L'AMIRAL COURBET
47300 , VILLENEUVE-SUR-LOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/04/2011
Siret
32049750600032
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
10 RUE MONTESQUIEU
47000 , AGEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/04/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/04/2011
Siret
32049750600024
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Office d'huissiers de justice
Adresse
5 RUE DE L'ANCIEN HOTEL DE VILLE
47300 , VILLENEUVE-SUR-LOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
672
Date d'ajout
04/05/2006
Description
Changement de dénomination Par assemblée en date du 29.03.06 démission de son mandat de cogérant de maître Michel Maury. Modification de la dénomination "jacques guillaume & maître Maury" devient "jacques guillaume, huissier de justice associé". Modification du sigle "Scp Guillaume & Maury" qui devient "Scp Guillaume". Journal officiel du 25.03.06 Date d'effet : 17/03/2006
Numéro d'observation
961
Date d'ajout
18/10/1983
Description
Monsieur Michel Maury est nommé en remplacement de Monsieur Gaston Fialbas à compter du 06/10/83
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 634 000.00 FRF nouveau montant : 96 652.68 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).