Entreprise : SCI BELLE CROIX - SIREN 320 476 716
Identité
Dénomination
SCI BELLE CROIX
SIREN (siège)
320 476 716
Date d'immatriculation au RNE
09/01/1981
Début d’activité
01/10/1976
Date de fin de la personne morale
08/01/2026
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La gestion et l'exploitation par voie de location ou autrement de tous immeubles apportés à la société ou acquis par elle
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
67 B AV DE HONGRIE 13200 ARLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOUBERT BLANCHE , CLEMENTINE
Nom d'usage
MAURY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1920
Commune de résidence
ARLES
Nom, Prénom(s)
LYONNET DENIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
LYONNET CAROLINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Nom, Prénom(s)
LYONNET NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Arles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1976
Siret
32047671600024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La gestion et l'exploitation par voie de location ou autrement de tous immeubles apportés à la société ou acquis par elle
Autres Activités
La gestion et l'exploitation par voie de location ou autrement de tous immeubles apportés à la société ou acquis par elle
Adresse
67 B AV DE HONGRIE
13200 , ARLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2789
Date d'ajout
11/12/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/11/2007 : Nouveau : LYONNET Denis, GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : MAURY Blanche, Clémentine, GÉRANT(E) devient ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVIL Modifié : LYONNET Nicolas, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVIL Modifié : LYONNET Caroline, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVIL PV DEPOT N°1365 LE 11.12.2007 - LA LIBERTE LE 10.11.2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).