Entreprise : SCI LES ROSIERISTES - SIREN 320 475 353
Identité
(Entreprise radiée le 07/06/2019)
Dénomination
SCI LES ROSIERISTES
SIREN (siège)
320 475 353
Date d'immatriculation au RNE
18/12/1980
Fermeture de l'établissement - 32047535300027
- Date d'effet de la fermeture : 04/12/2017
Fermeture de l'établissement - 32047535300019
- Date d'effet de la fermeture : 16/07/2007
Fermeture de l'établissement - 32047535300035
- Date d'effet de la fermeture : 18/04/2019
Date de fin de la personne morale
17/12/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
20 RUE DES THERMES 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAFOURNOUX CHLOE , ESTELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1989
Commune de résidence
Saint-Didier-de-Formans
Nom, Prénom(s)
FAFOURNOUX FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Saint-Bernard
Nom, Prénom(s)
FAFOURNOUX PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1933
Commune de résidence
Champagne-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
BESSON SOLANGE
Nom d'usage
FAFOURNOUX
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1935
Commune de résidence
Champagne-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
COCCO MARIE-THERESE , CORINNE
Nom d'usage
FAFOURNOUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Saint-Didier-de-Formans
Nom, Prénom(s)
FAFOURNOUX SEBASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1999
Commune de résidence
Saint-Didier-de-Formans
Nom, Prénom(s)
FAFOURNOUX ALICE , MARINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1993
Commune de résidence
Jassans-Riottier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/11/1980
Siret
32047535300019
Code APE
702C
Adresse
19 AV GENERAL DE GAULLE
69410 , CHAMPAGNE AU MONT D'OR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/12/1980
Siret
32047535300027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation de tous terrains et immeubles lui appartenant ou qu'elle pourra acquérir, l'acquisition par voie d'apport ou d'achat de tous immeubles non bâtis ; exceptionnellement l'aliénation des immeubles devenus inutiles ; la propriété, l'acquisition, la détention, la gestion et la cession d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres côtés, détenues en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit temporaire, acquis par voie d'achat, d'échange, d'apport ou autrement ; le placement et l'investissement par tous moyens monétaires ou financiers des fonds, de la trésorerie et des disponibilités de la Société ; et plus généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société.
Adresse
13 RUE 13 Rue des Rosiéristes
69410 , Champagne-au-Mont-d'Or - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/04/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/12/2017
Siret
32047535300035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
20 RUE DES THERMES
69410 , CHAMPAGNE AU MONT D'OR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion d'office par le greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).